PONS VALLES PEDRO
Informe ejecutivo de PONS VALLES PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PONS VALLES PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KARTA SA | Secretario | 09/10/2023 | |
KARTA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 09/10/2023 | |
KARTA SA | Consejero | 09/10/2023 | |
KARTA IBIZA SA | Administrador Mancomunado | 29/08/2013 | |
CARTONAJES PONS SL | Administrador Solidario | 20/08/2012 |
VINCULACIONES DE PONS VALLES PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONS VALLES PEDRO
Empresa: KARTA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Pons Florit Vanessa
- Pons Valles Pedro
Consejero
- Pons Florit Vanessa
- Pons Isern Bernardino
- Pons Valles Pedro
Presidente
Secretario
- Pons Valles Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2744 , F 136, S 8, H PM 5908, I/A 39 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-07
Empresa: KARTA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Pons Florit Vanessa
- Pons Valles Pedro
Consejero
- Pons Florit Vanessa
- Pons Isern Bernardino
- Pons Valles Pedro
Presidente
Secretario
- Pons Valles Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2744 , F 136, S 8, H PM 5908, I/A 39 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-07
Empresa: KARTA IBIZA SA
Administrador Mancomunado
- Pons Florit Vanessa
- Pons Valles Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21, L 21, F 166, S 8, H IB 980, I/A 16 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-07
Empresa: KARTA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Pons Florit Vanessa
- Pons Valles Pedro
Consejero
- Pons Florit Vanessa
- Pons Isern Bernardino
- Pons Valles Pedro
Presidente
Secretario
- Pons Valles Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2320 , F 23, S 8, H PM 5908, I/A 34 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-07
Empresa: KARTA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Pons Florit Maria Vanesa
- Pons Valles Pedro
Consejero
- Monar Colom Francisco
- Pons Florit Maria Vanesa
- Pons Isern Bernardino
- Pons Valles Pedro
- Salva Ros Matias
Presidente
Secretario
- Pons Valles Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2320 , F 23, S 8, H PM 5908, I/A 34 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-07
Empresa: FAMA BALEARES SL
Apoderado Solidario
- Pons Florit Maria Vanesa
- Pons Valles Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1547 , F 213, S 8, H PM 8264, I/A 8 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-07
Empresa: KARTA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Pons Florit Maria Vanesa
- Pons Valles Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2320 , F 23, S 8, H PM 5908, I/A 32 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-07
Empresa: KARTA IBIZA SA
Administrador Mancomunado
- Pons Florit Vanessa
- Pons Valles Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21, L 21, F 165, S 8, H IB 980, I/A 14 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-07
Empresa: KARTA IBIZA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Pons Florit Vanessa
- Pons Isern Bernardino
- Pons Valles Pedro
Presidente
Secretario
- Pons Valles Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21, L 21, F 165, S 8, H IB 980, I/A 14 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-07
Empresa: KARTA IBIZA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Pons Florit Vanessa
- Pons Isern Bernardino
- Pons Valles Pedro
Presidente
Secretario
- Pons Valles Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21, L 21, F 164, S 8, H IB 980, I/A 10 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-07
VER MAS ACTOS
Información de PONS VALLES PEDRO
Mostramos los datos de PONS VALLES PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONS VALLES PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos