AMC RESIDENTIAL MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Virgen del Rocio, S/N
Código Postal 29670
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social AMC RESIDENTIAL MANAGEMENT SL
CIF B92147958
Nombres Anteriores
- FAIRLEI SPAIN 2000 SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Doreleijers Christoffel Henricus Wilhelmus
VINCULACIONES DE AMC RESIDENTIAL MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AMC RESIDENTIAL MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bandera Oliva Nuria Maria | Liquidador | 28/12/2021 | 28/12/2021 |
Bandera Oliva Nuria Maria | Administrador Unico | 21/12/2017 | 28/12/2021 |
Doreleijers Christoffel Henricus Wilhelmus | Socio Unico | 17/04/2009 | 28/12/2021 |
Doreleijers Christoffel Henricus Wilhelmus | Apoderado | 17/02/2014 | 28/12/2021 |
Doreleijers Christoffel Henricus Wilhelmus | Socio único | 28/12/2021 | |
Lewitzke Bettina | Apoderado | 19/03/2015 | 28/12/2021 |
Van Gemert Jacobus Johannes Antonius | Apoderado Solidario | 28/12/2021 | |
Garre Murcia Cristobal | Administrador Unico | 19/03/2015 | 21/12/2017 |
Lewitzke Bettina | Administrador Unico | 17/02/2014 | 19/03/2015 |
Doreleijers Christoffel Henricus Wilhelmus | Administrador Unico | 17/04/2009 | 17/02/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AMC RESIDENTIAL MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566, L 1479, F 57, S 8, H MA 42740, I/A 11 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566, L 1479, F 57, S 8, H MA 42740, I/A 11 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566, L 1479, F 57, S 8, H MA 42740, I/A 11 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-29
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566, L 1479, F 57, S 8, H MA 42740, I/A 11 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566, L 1479, F 57, S 8, H MA 42740, I/A 11 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566, L 1479, F 57, S 8, H MA 42740, I/A 10 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566, L 1479, F 57, S 8, H MA 42740, I/A 10 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566, L 1479, F 57, S 8, H MA 42740, I/A 9 (19/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566, L 1479, F 57, S 8, H MA 42740, I/A 8 (19/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566, L 1479, F 57, S 8, H MA 42740, I/A 8 (19/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-29