VAN GEMERT JACOBUS JOHANNES ANTONIUS
Informe ejecutivo de VAN GEMERT JACOBUS JOHANNES ANTONIUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VAN GEMERT JACOBUS JOHANNES ANTONIUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCULPT SPAIN 2000 SL | Administrador Solidario | 06/09/2016 |
VINCULACIONES DE VAN GEMERT JACOBUS JOHANNES ANTONIUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAN GEMERT JACOBUS JOHANNES ANTONIUS
Empresa: AMC RESIDENTIAL MANAGEMENT SL
Apoderado Solidario
- Van Gemert Jacobus Johannes Antonius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566, L 1479, F 57, S 8, H MA 42740, I/A 11 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-29
Empresa: SCULPT SPAIN 2000 SL
Administrador Solidario
- Dommanschet Antoinette Wilhelmina Jacoba
- Van Gemert Jacobus Johannes Antonius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566, L 1479, F 50, S 8, H MA 42739, I/A 6 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-29
Empresa: PARAISO FANTASTICO 2000 SL
Administrador Solidario
- Van Gemert Jacobus Johannes Antonius
- Verhagen Oscar Willem Andre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2617, L 1530, F 138, S 8, H MA 44147, I/A 2 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-29
Información de VAN GEMERT JACOBUS JOHANNES ANTONIUS
Mostramos los datos de VAN GEMERT JACOBUS JOHANNES ANTONIUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAN GEMERT JACOBUS JOHANNES ANTONIUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos