EYEWONDER SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 140
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EYEWONDER SPAIN SL
CIF B85486710
Actividad Otros servicios personales n.c.o.p.
Fecha de Constitución 02/07/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario Eyewonder Europe Gmbh
VINCULACIONES DE EYEWONDER SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EYEWONDER SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez De Prada Miguel Angel | Apoderado | 11/07/2014 | 11/05/2015 |
Berdeal Paleo Sandra | Apoderado | 11/07/2014 | 11/05/2015 |
Eyewonder Europe Gmbh | Socio Unico | 25/06/2012 | 11/05/2015 |
Eyewonder Europe Gmbh | Liquidador | 11/05/2015 | 11/05/2015 |
Eyewonder Europe Gmbh | Administrador Unico | 15/10/2014 | 11/05/2015 |
Fernandez Ruperez Maria-sagrario | Apoderado | 11/07/2014 | 11/05/2015 |
Palmer John David | Representante | 04/03/2015 | 11/05/2015 |
Rodriguez Garcia Tannia | Apoderado | 11/07/2014 | 11/05/2015 |
Zapata Castro Manuel Antonio | Apoderado | 11/07/2014 | 11/05/2015 |
Young Catherine-caroline | Representante | 01/06/2012 | 04/03/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EYEWONDER SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25880 , F 47, S 8, H M 466494, I/A 13 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25880 , F 47, S 8, H M 466494, I/A 13 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25880 , F 47, S 8, H M 466494, I/A 13 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-28
Administrador Unico
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25880 , F 47, S 8, H M 466494, I/A 13 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25880 , F 47, S 8, H M 466494, I/A 12 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25880 , F 47, S 8, H M 466494, I/A 12 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25880 , F 47, S 8, H M 466494, I/A 11 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25880 , F 47, S 8, H M 466494, I/A 11 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25880 , F 47, S 8, H M 466494, I/A 11 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25880 , F 46, S 8, H M 466494, I/A 10 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-28