FERNANDEZ RUPEREZ MARIA-SAGRARIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ RUPEREZ MARIA-SAGRARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FERNANDEZ RUPEREZ MARIA-SAGRARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIZMEK SPAIN SL | Apoderado | 11/02/2015 | 23/09/2019 |
DODO SPAIN SA | Vicesecretario No Consejero | 19/12/2011 | 26/05/2015 |
EYEWONDER SPAIN SL | Apoderado | 11/07/2014 | 11/05/2015 |
SOMANETICS INTERNATIONAL B.V | Apoderado | 13/12/2010 | 13/12/2010 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ RUPEREZ MARIA-SAGRARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ RUPEREZ MARIA-SAGRARIO
Empresa: SIZMEK SPAIN SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alvarez De Prada Miguel Angel
- De La Riva Dieguez Begoña
- Fernandez Ruperez Maria-sagrario
- Frosh Barbara Eliyahu
- Gal Trifon
- Rodriguez Garcia Tannia
- Tevet-kuzy Carmit
- Zapata Castro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32372 , F 28, S 8, H M 582706, I/A 10 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-28
Empresa: DODO SPAIN SA
Vicesecretario No Consejero
- Fernandez Ruperez Maria-sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28957 , F 76, S 8, H M 521455, I/A 10 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-28
Empresa: SIZMEK SPAIN SL
Apoderado
- Alvarez De Prada Miguel Angel
- De La Riva Dieguez Begoña
- Fernandez Ruperez Maria-sagrario
- Rodriguez Garcia Tannia
- Zapata Castro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32372 , F 26, S 8, H M 582706, I/A 5 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28
Empresa: EYEWONDER SPAIN SL
Apoderado
- Alvarez De Prada Miguel Angel
- Berdeal Paleo Sandra
- Fernandez Ruperez Maria-sagrario
- Rodriguez Garcia Tannia
- Zapata Castro Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25880 , F 46, S 8, H M 466494, I/A 10 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-28
Empresa: DODO SPAIN SA
Vicesecretario No Consejero
- Fernandez Ruperez Maria-sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28957 , F 73, S 8, H M 521455, I/A 3 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-28
Empresa: SOMANETICS INTERNATIONAL B.V
Apoderado
- Fernandez Ruperez Maria-sagrario
- Martin Brualla Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26843 , F 131, S 8, H M 483729, I/A 2 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-28
Información de FERNANDEZ RUPEREZ MARIA-SAGRARIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ RUPEREZ MARIA-SAGRARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ RUPEREZ MARIA-SAGRARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos