EXPORTACIONES S&C 2014 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monasterio de Yuso, 6
Código Postal 26006
Municipio Logroño
Provincia La Rioja
Mapa Ver Mapa
Razón Social EXPORTACIONES S&C 2014 SL
CIF B26514620
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 12/02/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Romero Marquez Carmelo
VINCULACIONES DE EXPORTACIONES S&C 2014 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPORTACIONES S&C 2014 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Romero Marquez Carmelo | Administrador Unico | 18/04/2017 | 06/05/2021 |
Romero Marquez Carmelo | Socio Unico | 18/04/2017 | 06/05/2021 |
Romero Marquez Carmelo | Liquidador Unico | 06/05/2021 | 06/05/2021 |
Olagray Muro Sergio | Administrador Mancomunado | 13/02/2014 | 18/04/2017 |
Romero Marquez Carmelo | Administrador Mancomunado | 13/02/2014 | 18/04/2017 |
ACTOS BORME DE EXPORTACIONES S&C 2014 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 74, S 8, H LO 15834, I/A 3 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 74, S 8, H LO 15834, I/A 3 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-26
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 74, S 8, H LO 15834, I/A 3 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-26
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 74, S 8, H LO 15834, I/A 3 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 74, S 8, H LO 15834, I/A 3 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-26
- C/ MONASTERIO DE YUSO 6 1º B (LOGROÑO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 73, S 8, H LO 15834, I/A 2 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-26
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 73, S 8, H LO 15834, I/A 2 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 73, S 8, H LO 15834, I/A 2 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-26
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 73, S 8, H LO 15834, I/A 2 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-26
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 73, S 8, H LO 15834, I/A 2 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-26