ROMERO MARQUEZ CARMELO
Informe ejecutivo de ROMERO MARQUEZ CARMELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROMERO MARQUEZ CARMELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APLICACIONES CARMELO SL | Socio Unico | 28/05/2014 | |
APLICACIONES CARMELO SL | Administrador Unico | 28/05/2014 | |
PINTURAS CARMELO ROMERO SL | Administrador Solidario | 13/11/2009 |
VINCULACIONES DE ROMERO MARQUEZ CARMELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO MARQUEZ CARMELO
Empresa: EXPORTACIONES S&C 2014 SL
Liquidador Unico
- Romero Marquez Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 74, S 8, H LO 15834, I/A 3 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-26
Empresa: EXPORTACIONES S&C 2014 SL
Administrador Unico
- Romero Marquez Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 74, S 8, H LO 15834, I/A 3 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-26
Empresa: EXPORTACIONES S&C 2014 SL
Administrador Unico
- Romero Marquez Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 73, S 8, H LO 15834, I/A 2 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-26
Empresa: EXPORTACIONES S&C 2014 SL
Administrador Mancomunado
- Olagray Muro Sergio
- Romero Marquez Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 73, S 8, H LO 15834, I/A 2 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-26
Empresa: EXPORTACIONES S&C 2014 SL
Socio Único
- Romero Marquez Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 73, S 8, H LO 15834, I/A 2 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-26
Empresa: APLICACIONES CARMELO SL
Administrador Unico
- Romero Marquez Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 779 , F 1, S 8, H LO 16015, I/A 1 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-26
Empresa: APLICACIONES CARMELO SL
Socio Único
- Romero Marquez Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 779 , F 1, S 8, H LO 16015, I/A 1 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-26
Empresa: EXPORTACIONES S&C 2014 SL
Administrador Mancomunado
- Olagray Muro Sergio
- Romero Marquez Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 73, S 8, H LO 15834, I/A 1 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-26
Empresa: PINTURAS CARMELO ROMERO SL
Administrador Solidario
- Romero Marquez Carmelo
- Serrano Diez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 708 , F 163, S 8, H LO 13785, I/A 1 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-26
Información de ROMERO MARQUEZ CARMELO
Mostramos los datos de ROMERO MARQUEZ CARMELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO MARQUEZ CARMELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos