EXPORTACIONES BARAKA FISH SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alberto Lista, 6
Código Postal 41300
Municipio La Rinconada
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social EXPORTACIONES BARAKA FISH SL
CIF B05286687
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios
Fecha de Constitución 26/03/2021
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EXPORTACIONES BARAKA FISH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPORTACIONES BARAKA FISH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carro Varela Ruben | Administrador Unico | 14/04/2021 | 14/12/2023 |
Carro Varela Ruben | Liquidador Unico | 14/12/2023 | 14/12/2023 |
Nuñez Roldan Cristina | Apoderado Solidario | 24/05/2021 | 14/12/2023 |
Roldan Roman Francisco | Apoderado | 21/05/2021 | 14/12/2023 |
Rosa Camero Tamara | Apoderado | 21/05/2021 | 14/12/2023 |
ACTOS BORME DE EXPORTACIONES BARAKA FISH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7025 , F 110, S 8, H SE129643, I/A 5 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7025 , F 110, S 8, H SE129643, I/A 5 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7025 , F 110, S 8, H SE129643, I/A 5 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7025 , F 110, S 8, H SE129643, I/A 5 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-41
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7025 , F 110, S 8, H SE129643, I/A 5 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7025 , F 110, S 8, H SE129643, I/A 5 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7025 , F 109, S 8, H SE129643, I/A 4 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7025 , F 109, S 8, H SE129643, I/A 3 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7025 , F 109, S 8, H SE129643, I/A 2 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7025 , F 108, S 8, H SE129643, I/A 1 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-41