CARRO VARELA RUBEN
Informe ejecutivo de CARRO VARELA RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARRO VARELA RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMUEBLES POSEIDON SL | Administrador Unico | 05/01/2022 | |
PESCADOS RUBEN VARELA SL | Administrador Unico | 01/03/2016 |
VINCULACIONES DE CARRO VARELA RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRO VARELA RUBEN
Empresa: EXPORTACIONES BARAKA FISH SL
Liquidador Unico
- Carro Varela Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7025 , F 110, S 8, H SE129643, I/A 5 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-41
Empresa: EXPORTACIONES BARAKA FISH SL
Administrador Unico
- Carro Varela Ruben
Liquidador Unico
- Carro Varela Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7025 , F 110, S 8, H SE129643, I/A 5 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-41
Empresa: INMUEBLES POSEIDON SL
Administrador Unico
- Carro Varela Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7157 , F 161, S 8, H SE132994, I/A 1 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-41
Empresa: EXPORTACIONES BARAKA FISH SL
Administrador Unico
- Carro Varela Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7025 , F 108, S 8, H SE129643, I/A 1 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-41
Empresa: PESCADOS RUBEN VARELA SL
Administrador Unico
- Carro Varela Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6152 , F 217, S 8, H SE108594, I/A 1 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-41
Información de CARRO VARELA RUBEN
Mostramos los datos de CARRO VARELA RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRO VARELA RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos