EXPLOTACION DE TIENDAS SL - EXTINGUIDA
Provincia Illes Balears
Razón Social EXPLOTACION DE TIENDAS SL
CIF B07274749
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE EXPLOTACION DE TIENDAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPLOTACION DE TIENDAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilo Fuster Miguel | Apoderado | 26/01/2021 | |
Arenillas Picañol Miguel | Apoderado Mancomunado | 23/01/2014 | 26/01/2021 |
Gimenez Rossello Jorge | Administrador Solidario | 02/12/2013 | 26/01/2021 |
Gimenez Rossello Jorge | Apoderado Mancomunado | 26/01/2021 | |
Guichard Lucien | Apoderado | 26/01/2021 | |
Palmer Ramiro Antonia Lourdes | Apoderado | 26/01/2021 | |
Rossello Andreu Jorge | Apoderado | 26/01/2021 | |
Rossello Ramon Jorge Juan | Liquidador | 26/01/2021 | 26/01/2021 |
Rossello Ramon Jorge Juan | Administrador Solidario | 26/01/2021 | |
Rossello Ramon Lorenzo | Administrador Solidario | 26/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EXPLOTACION DE TIENDAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1472 , F 218, S 8, H PM 11499, I/A 17 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1472 , F 218, S 8, H PM 11499, I/A 17 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1472 , F 218, S 8, H PM 11499, I/A 17 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-07
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1472 , F 218, S 8, H PM 11499, I/A 17 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1472 , F 218, S 8, H PM 11499, I/A 17 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1472 , F 218, S 8, H PM 11499, I/A 17 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1472 , F 218, S 8, H PM 11499, I/A 16 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-07
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1472 , F 217, S 8, H PM 11499, I/A 15 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-07
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1472 , F 217, S 8, H PM 11499, I/A 14 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1472 , F 217, S 8, H PM 11499, I/A 13 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-07