PALMER RAMIRO ANTONIA LOURDES
Informe ejecutivo de PALMER RAMIRO ANTONIA LOURDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PALMER RAMIRO ANTONIA LOURDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACION DE TIENDAS SL | Apoderado | 26/01/2021 | |
TIENDAS AGRUPADAS SL | Apoderado | 24/10/2018 | |
TIENDAS DE CONFECCION SL | Apoderado | 08/10/2018 | |
ROSSEAN SERVICIOS SL | Apoderado | 16/01/2012 |
VINCULACIONES DE PALMER RAMIRO ANTONIA LOURDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALMER RAMIRO ANTONIA LOURDES
Empresa: EXPLOTACION DE TIENDAS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Aguilo Fuster Miguel
- Guichard Lucien
- Guichard Lucien
- Palmer Ramiro Antonia Lourdes
- Palmer Ramiro Antonia Lourdes
- Rossello Andreu Jorge
- Rossello Ramon Miguel
- Sastre Barcelo Cristobal
- Vegas Marin Luis Andres
- Yedro Martin Maria Isabel
- Zapater Palomero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1472 , F 218, S 8, H PM 11499, I/A 17 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-07
Empresa: TIENDAS AGRUPADAS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Aguilo Fuster Miguel
- Guichard Lucien
- Palmer Ramiro Antonia Lourdes
- Palmer Ramiro Antonia Lourdes
- Rossello Andreu Jorge
- Rossello Ramon Miguel
- Sastre Barcelo Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2293 , F 89, S 8, H PM 7015, I/A 18 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-07
Empresa: TIENDAS DE CONFECCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1475 , F 134, S 8, H PM 11496, I/A 9 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-07
Empresa: ROSSEAN SERVICIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2013 , F 10, S 8, H PM 7021, I/A 17 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-07
Información de PALMER RAMIRO ANTONIA LOURDES
Mostramos los datos de PALMER RAMIRO ANTONIA LOURDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALMER RAMIRO ANTONIA LOURDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos