SINERGY SAILING TEAM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Vila de Tossa, 56
Código Postal 17310
Municipio Lloret de Mar
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SINERGY SAILING TEAM SL
CIF B65164097
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 06/08/2009
Nombres Anteriores
- EXEDRA PROYECTOS SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Adisa Trading Limited
VINCULACIONES DE SINERGY SAILING TEAM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SINERGY SAILING TEAM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adisa Trading Limited | Socio Unico | 10/08/2011 | 09/05/2018 |
Maria Baer Pakhomova | Liquidador Solidario | 09/05/2018 | 09/05/2018 |
Maria Baer Pakhomova | Administrador Solidario | 10/08/2011 | 09/05/2018 |
Maxim Logutenko | Liquidador Solidario | 09/05/2018 | 09/05/2018 |
Maxim Logutenko | Administrador Solidario | 10/08/2011 | 09/05/2018 |
Maxim Logutenko | Administrador Unico | 22/07/2011 | 10/08/2011 |
Ordeig Fournier Francesc De Paula | Administrador Unico | 22/09/2009 | 22/07/2011 |
ACTOS BORME DE SINERGY SAILING TEAM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 57, S 8, H GI 52106, I/A 5 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 57, S 8, H GI 52106, I/A 5 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-17
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 57, S 8, H GI 52106, I/A 5 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 57, S 8, H GI 52106, I/A 5 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-17
- La construcción, compra y venta de barcos de vela y de motor, y su explotación para transporte de bienes y mercancías internacional, participación enregatas, formación y gestión de tripulaciones de barcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 56, S 8, H GI 52106, I/A 4 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 56, S 8, H GI 52106, I/A 4 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 56, S 8, H GI 52106, I/A 4 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 56, S 8, H GI 52106, I/A 4 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-17
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 56, S 8, H GI 52106, I/A 4 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-17
- AVDA VILA DE TOSSA 56 (LLORET DE MAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 56, S 8, H GI 52106, I/A 3 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-17