ORDEIG FOURNIER FRANCESC DE PAULA
Informe ejecutivo de ORDEIG FOURNIER FRANCESC DE PAULA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 18
CARGOS DE ORDEIG FOURNIER FRANCESC DE PAULA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DENSEL EUROPA SL | Administrador Unico | 24/07/2020 | |
IMPUGNAE ASESORES SL | Administrador Unico | 03/02/2020 | |
FORMULA DELTA SL | Administrador Unico | 24/08/2009 |
VINCULACIONES DE ORDEIG FOURNIER FRANCESC DE PAULA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORDEIG FOURNIER FRANCESC DE PAULA
Empresa: EIGER INVERSIONES XXI SL
Administrador Unico
- Ordeig Fournier Francesc De Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 591607, I/A 2 (26/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-08
Empresa: WAGRAM INVERSIONES XXI SL
Administrador Unico
- Ordeig Fournier Francesc De Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47842 , F 221, S 8, H B 563949, I/A 3 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-08
Empresa: EIGER INVERSIONES XXI SL
Administrador Unico
- Ordeig Fournier Francesc De Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48658 , F 1, S 8, H B 591607, I/A 1 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-08
Empresa: WAGRAM INVERSIONES XXI SL
Administrador Unico
- Ordeig Fournier Francesc De Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47842 , F 220, S 8, H B 563949, I/A 1 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-08
Empresa: DENSEL EUROPA SL
Administrador Unico
- Ordeig Fournier Francesc De Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47404 , F 148, S 8, H B 550778, I/A 1 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-148-08
Empresa: IMPUGNAE ASESORES SL
Administrador Unico
- Ordeig Fournier Francesc De Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47224 , F 63, S 8, H B 545261, I/A 1 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-08
Empresa: NEWCOUNSEL SL
Administrador Mancomunado
- Ordeig Fournier Francesc De Paula
- Soslan Kokoev
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43111 , F 51, S 8, H B 422266, I/A 3 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-167-08
Empresa: GASERAN SA
Administrador Solidario
- Fournier Julia Sofia
- Ordeig Fournier Francesc De Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35925 , F 12, S 8, H B 77973, I/A 9 N (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-08
Empresa: NEWCOUNSEL SL
Administrador Mancomunado
- Ordeig Fournier Francesc De Paula
- Soslan Kokoev
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43111 , F 49, S 8, H B 422266, I/A 1 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-08
Empresa: EXEDRA PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Ordeig Fournier Francesc De Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41438 , F 58, S 8, H B 384986, I/A 2 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-150-08
VER MAS ACTOS
Información de ORDEIG FOURNIER FRANCESC DE PAULA
Mostramos los datos de ORDEIG FOURNIER FRANCESC DE PAULA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORDEIG FOURNIER FRANCESC DE PAULA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos