EXCELAIR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Claudio Coello, 78
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social EXCELAIR SL
CIF B85392165
Capital Social 7600.0 Euros
Actividad Transporte aéreo de pasajeros
Fecha de Constitución 10/03/2008
Nombres Anteriores
- EXCELAIR SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EXCELAIR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXCELAIR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Azor Lafarga Ana-isabel | Secretario | 24/01/2014 | |
Azor Lafarga Ana-isabel | Secretario No Consejero | 25/03/2010 | 24/01/2014 |
Barriocanal Jimenez Jose Ramon | Representante | 05/07/2012 | 24/01/2014 |
GESTAIR CORPORACION EMPRESARIAL SA | Consejero | 25/03/2010 | 24/01/2014 |
Lopez Acosta Ignacio | Vicesecretario No Consejero | 25/03/2010 | 24/01/2014 |
Lopez De Letona Y Olarra Jose Maria | Presidente | 25/03/2010 | 24/01/2014 |
Lopez De Letona Y Olarra Jose Maria | Consejero | 25/03/2010 | 24/01/2014 |
Macarron Gomez Jesus | Liquidador | 24/01/2014 | 24/01/2014 |
Macarron Gomez Jesus | Vicepresidente | 25/03/2010 | 24/01/2014 |
Macarron Gomez Jesus | Consejero | 25/03/2010 | 24/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EXCELAIR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25203 , F 128, S 8, H M 453914, I/A 5 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25203 , F 128, S 8, H M 453914, I/A 5 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25203 , F 128, S 8, H M 453914, I/A 5 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-28
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25203 , F 128, S 8, H M 453914, I/A 5 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25203 , F 128, S 8, H M 453914, I/A 4 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25203 , F 128, S 8, H M 453914, I/A 4 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-75-28
Capital Anterior: | 19.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 11.400,00 | Euros |
Capital Actual: | 7.600,00 | Euros |
Porcentaje: | 60,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25203 , F 127, S 8, H M 453914, I/A 3 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-28
Empresa: EXCELAIR SA
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25203 , F 125, S 8, H M 453914, I/A 2 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-28
Empresa: EXCELAIR SA
Capital Anterior: | 75.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 56.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 19.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 74,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25203 , F 125, S 8, H M 453914, I/A 2 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-28