EUROVIEGASTRANS SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA D'ES PROGRES, parc. 26-LA TROTXA 07730
Código Postal 07730
Municipio Alaior
Provincia Illes Balears
Razón Social EUROVIEGASTRANS SL
CIF B61509378
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EUROVIEGASTRANS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROVIEGASTRANS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bernardo Luis Mascaro Morera | Presidente | 20/10/2023 | |
Bernardo Luis Mascaro Morera | Consejero | 20/10/2023 | |
INVERSIONS MOLL MARQUES SL | Consejero | 21/04/2021 | 20/10/2023 |
Lluis Moll Cardona | Secretario | 20/10/2023 | |
Lluis Moll Cardona | Consejero Delegado | 20/10/2023 | |
Lluis Moll Cardona | Consejero | 20/10/2023 | |
Mascaro Morera Bernardo Luis | Presidente | 06/05/2019 | 20/10/2023 |
Mascaro Morera Bernardo Luis | Consejero | 06/05/2019 | 20/10/2023 |
MASCARO MORERA SL | Socio Unico | 06/05/2019 | 20/10/2023 |
MASCARO ROSELLO INVERSIONS SL | Consejero | 21/04/2021 | 20/10/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EUROVIEGASTRANS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176 , F 214, S 8, H IM 6984, I/A 5 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176 , F 214, S 8, H IM 6984, I/A 5 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176 , F 214, S 8, H IM 6984, I/A 5 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-07
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176 , F 214, S 8, H IM 6984, I/A 5 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176 , F 214, S 8, H IM 6984, I/A 5 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-07
Consejero Delegado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176 , F 213, S 8, H IM 6984, I/A 3 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-07
Consejero Delegado Mancomunado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176 , F 213, S 8, H IM 6984, I/A 3 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-07
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176 , F 212, S 8, H IM 6984, I/A 2 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-07
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176 , F 212, S 8, H IM 6984, I/A 2 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176 , F 212, S 8, H IM 6984, I/A 2 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-07