MOLL CARDONA LLUIS
Informe ejecutivo de MOLL CARDONA LLUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOLL CARDONA LLUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TMSA TRANSPORTE REGULAR SL | Secretario | 19/09/2024 | |
TMSA TRANSPORTE REGULAR SL | Consejero Delegado | 19/09/2024 | |
TMSA TRANSPORTE REGULAR SL | Consejero | 19/09/2024 | |
MENORCA CARGO SL | Consejero | 06/07/2022 | |
ACTIVITATS COMPLEMENTARIES DE BALEARS SL | Secretario | 29/01/2020 | |
ACTIVITATS COMPLEMENTARIES DE BALEARS SL | Consejero Delegado | 29/01/2020 | |
MASCARO MORERA SL | Secretario | 21/01/2020 | |
MASCARO MORERA SL | Consejero Delegado | 21/01/2020 | |
ACTIVITATS COMPLEMENTARIES DE BALEARS SL | Consejero | 28/01/2019 |
VINCULACIONES DE MOLL CARDONA LLUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLL CARDONA LLUIS
Empresa: TMSA TRANSPORTE REGULAR SL
Consejero Delegado
- Moll Cardona Lluis
Consejero
- INVERSIONS MOLL MARQUES SL
- Mascaro Morera Bernardo Luis
- MASCARO ROSELLO INVERSIONS SL
- Moll Cardona Lluis
Presidente
Secretario
- Moll Cardona Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H IM 5307, I/A 21 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-188-07
Empresa: EUROVIEGASTRANS SL
Liquidador
- Moll Cardona Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176 , F 214, S 8, H IM 6984, I/A 5 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-07
Empresa: EUROVIEGASTRANS SL
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
- Moll Cardona Lluis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176 , F 214, S 8, H IM 6984, I/A 5 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-07
Empresa: MENORCA CARGO SL
Consejero
- Moll Cardona Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93 , F 56, S 8, H IM 4392, I/A 8 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-07
Empresa: EUROVIEGASTRANS SL
Consejero Delegado
- Moll Cardona Lluis
Secretario
- Moll Cardona Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176 , F 213, S 8, H IM 6984, I/A 3 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-07
Empresa: EUROVIEGASTRANS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Moll Cardona Lluis
- Rotger Pons Pedro Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176 , F 213, S 8, H IM 6984, I/A 3 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-07
Consejero Delegado
- Moll Cardona Lluis
Secretario
- Moll Cardona Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 174 , F 151, S 8, H IM 6919, I/A 3 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-07
Consejero Delegado Mancomunado
- Moll Cardona Lluis
- Rotger Pons Pedro Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 174 , F 151, S 8, H IM 6919, I/A 3 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-07
Empresa: MASCARO MORERA SL
Consejero Delegado
- Moll Cardona Lluis
Secretario
- Moll Cardona Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145 , F 147, S 8, H IM 30, I/A 23 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-07
Empresa: MASCARO MORERA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Moll Cardona Lluis
- Rotger Pons Pedro Antonio
Secretario
Vicepresidente
- Moll Cardona Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145 , F 147, S 8, H IM 30, I/A 23 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-07
VER MAS ACTOS
Información de MOLL CARDONA LLUIS
Mostramos los datos de MOLL CARDONA LLUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLL CARDONA LLUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos