EUROTHERM ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra de Fuencarral, 24
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EUROTHERM ESPAÑA SA
CIF A58569625
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Página Web www.eurotherm.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Rennie Robert Sangster
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE EUROTHERM ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROTHERM ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Buzzi Rossana | Apoderado | 23/03/2011 | 03/10/2012 |
Buzzi Rossana | Consejero | 29/09/2010 | 03/10/2012 |
Carmona Alonso Mario | Vicesecret. | 29/05/2009 | 03/10/2012 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 29/05/2009 | 03/10/2012 |
Lazaro Bejarano Jose Luis | Apoderado | 29/09/2010 | 03/10/2012 |
Peña Arsuaga Jose Maria | Secretario No Consejero | 29/05/2009 | 03/10/2012 |
Rennie Robert Sangster | Consejero Delegado Solidario | 29/09/2010 | 03/10/2012 |
Rennie Robert Sangster | Presidente | 29/09/2010 | 03/10/2012 |
Rennie Robert Sangster | Consejero | 06/07/2010 | 03/10/2012 |
Saiz Oria Jose Manuel | Consejero | 29/09/2010 | 03/10/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EUROTHERM ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27943 , F 156, S 8, H M 3737, I/A 59 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27943 , F 156, S 8, H M 3737, I/A 59 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27943 , F 156, S 8, H M 3737, I/A 58 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-28
- 2011
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27943 , F 156, S 8, H M 3737, I/A 57 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27943 , F 155, S 8, H M 3737, I/A 56 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-50-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 24º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27943 , F 155, S 8, H M 3737, I/A 55 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27943 , F 155, S 8, H M 3737, I/A 54 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13589 , F 109, S 8, H M 3737, I/A 53 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-28