EUROMERK SA
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social EUROMERK SA
CIF A46273173
Actividad Depósito y almacenamiento
Teléfono 96 367 50 00
Página Web www.euromerk.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único FRIOMERK SA
ORGANIGRAMA DE EUROMERK SA
VINCULACIONES DE EUROMERK SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROMERK SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Paz Rodriguez Jose Saturnino | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/06/2024 | |
Tudanca Molero Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/06/2024 | |
Anton Gutierrez Fernando | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/12/2020 | |
Mora Real Aurora | Apoderado | 06/05/2019 | |
Gomez Sanchez Isidoro Manuel | Apoderado | 07/02/2017 | |
FRIOMERK SA | Administrador Unico | 26/06/2014 | |
Bonilla Zafra Fernando | Apoderado | 22/05/2012 | |
Giovanetti Fernandez De Henestrosa Javier Angel | Apoderado | 22/05/2012 | |
Marin Gracia Elisabeth | Apoderado | 22/05/2012 |
ACTOS BORME DE EUROMERK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 27141, I/A 39 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-46
- D. FABRICE MICHEL PATRICK CARRE continúa como persona física representante del administrador único, "FRIOMERK SA", de conformidad con el artículo 143.2 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 27141, I/A 38 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 27141, I/A 38 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-46
- Don François Joaquim Pinto da Silva persona física representante de la Administradora única la mercantil "FRIOMERK SA" con CIF A46046652, ha sido sustituido por DON FABRICE MICHEL PATRICK CARRE, con NIE número Z1456858C
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9470, L 6752, F 83, S 8, H V 27141, I/A 33 N (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9470, L 6752, F 85, S 8, H V 27141, I/A 36 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9470, L 6752, F 85, S 8, H V 27141, I/A 35 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-201-46
- En el envío 252 del año 2020 se omitió la revocación del poder de GOMEZ SANCHEZ ISIDORO MANUEL y ahora se hace constar para su publicación en el Boletín 245 de fecha 23/12/20 y referencia 04576592020
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9470, L 6752, F 83, S 8, H V 27141, I/A 34 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9470, L 6752, F 83, S 8, H V 27141, I/A 34 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9470, L 6752, F 83, S 8, H V 27141, I/A 34 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-46
- DON FRANCOIS JOAQUIM PINTO DA SILVA de nacionalidad francesa con NIE X8928799S, ha sido nombrado persona física representante de la mercantil FRIOMERK SA administradora única de la sociedad EUROMERK SA en sustitución de Don Angel-Nicolás Lecanda Urrechua, con DNI 16048796-V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9470, L 6752, F 83, S 8, H V 27141, I/A 33 M (27/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-105-46