TUDANCA MOLERO JAVIER
Informe ejecutivo de TUDANCA MOLERO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TUDANCA MOLERO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTFRISA SA | Apoderado | 18/07/2024 | |
FRIOMERK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/06/2024 | |
EUROMERK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/06/2024 | |
CONGELADOS VILLANUBLA SL | Apoderado Mancomunado | 02/04/2024 | |
FRIGORIFICOS FERNANDEZ CENTENO SL | Apoderado Mancomunado | 02/04/2024 | |
PLATAFORMA FRIGORIFICA AVANZADA SL | Apoderado | 02/04/2024 | |
BLUE ENERFREEZE ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/03/2024 | |
IMMO STEF PORTUGAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/03/2024 | |
IMMO STEF ESPAÑA SL | Apoderado | 13/03/2024 | |
COLD ENERGY DESARROLLO DE PROYECTOS SL | Apoderado | 08/03/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE TUDANCA MOLERO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TUDANCA MOLERO JAVIER
Empresa: MONTFRISA SA
Apoderado
- Adanez Torres Ignacio
- Anton Gutierrez Fernando
- Barrantes Narvaez Romulo
- Bonilla Zafra Fernando
- Costa Bargallo Jordi
- Espasa Borras Esteve
- Giovanetti Fernandez De Henestrosa Javier
- Guillen Olmedo Alejandra
- Gutierrez Simon Jose Maria
- Lopez Hernandez Jose Manuel
- Marin Gracia Elisabeth
- Mora Real Aurora
- Paz Rodriguez Jose Saturnino
- Roche Nicolas
- Romero Gonzalez De La Higuera Pablo
- Ruiz Moreno Eva-gloria
- Sanchez Diaz Lua
- Sanz Lopez Juan Carlos
- Tudanca Molero Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 27958, I/A 60 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: EUROMERK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Paz Rodriguez Jose Saturnino
- Tudanca Molero Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 27141, I/A 39 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-46
Empresa: FRIOMERK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Tudanca Molero Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 558611, I/A 12 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-28
Empresa: CONGELADOS VILLANUBLA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1410 , F 137, S 8, H VA 24531, I/A 6 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-47
Empresa: FRIGORIFICOS FERNANDEZ CENTENO SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1197 , F 225, S 8, H VA 17882, I/A 7 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-47
Empresa: PLATAFORMA FRIGORIFICA AVANZADA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 95, S 8, H VA 28330, I/A 4 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-47
Empresa: BLUE ENERFREEZE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Tudanca Molero Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41383 , F 96, S 8, H M 733382, I/A 6 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-28
Empresa: IMMO STEF PORTUGAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40178 , F 67, S 8, H M 357400, I/A 16 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-28
Empresa: IMMO STEF ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32768 , F 29, S 8, H M 357401, I/A 22 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45327 , F 160, S 8, H M 539329, I/A 10 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-28
VER MAS ACTOS
Información de TUDANCA MOLERO JAVIER
Mostramos los datos de TUDANCA MOLERO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TUDANCA MOLERO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos