EUROJUCAR 2002 SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EUROJUCAR 2002 SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EUROJUCAR 2002 SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROJUCAR 2002 SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 31/07/2015 | 16/12/2022 |
CROWE ACR SLP | Auditor | 26/11/2009 | 16/12/2022 |
Lopez Abellan Jose Ignacio | Secretario No Consejero | 12/01/2016 | 16/12/2022 |
Rojo Rivera Maria Elena | Vicesecretario No Consejero | 19/08/2021 | 16/12/2022 |
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION SA | Entidad Gestora | 16/12/2022 | |
Santander Private Banking Gestion Sociedad Anonim | Apoderado | 21/10/2013 | 16/12/2022 |
Santander Private Banking Gestion Sociedad Anonim | Entidad Gestora | 21/10/2013 | 16/12/2022 |
Servicio De Compensacion Y Liquidacion De Valores | Ent.Reg.Cont | 16/12/2022 | |
Vivancos Martinez Miguel | Apoderado | 30/09/2013 | 16/12/2022 |
Vivancos Muñoz Fatima | Consejero | 17/09/2013 | 16/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EUROJUCAR 2002 SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23144 , F 171, S 8, H M 304699, I/A 37 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23144 , F 171, S 8, H M 304699, I/A 37 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23144 , F 171, S 8, H M 304699, I/A 37 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-28
Auditor
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23144 , F 171, S 8, H M 304699, I/A 37 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-28
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23144 , F 171, S 8, H M 304699, I/A 36 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
- Otras modificaciones estatutarias: Se ha modificado el artículo 7º de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23144 , F 171, S 8, H M 304699, I/A 35 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23144 , F 170, S 8, H M 304699, I/A 34 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-28
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23144 , F 170, S 8, H M 304699, I/A 34 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23144 , F 170, S 8, H M 304699, I/A 33 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23144 , F 170, S 8, H M 304699, I/A 32 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-28