VIVANCOS MUÑOZ MARIA TERESA
Informe ejecutivo de VIVANCOS MUÑOZ MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VIVANCOS MUÑOZ MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROJUCAR 2002 SICAV | Vicepresidente | 15/11/2017 | 16/12/2022 |
EUROJUCAR 2002 SICAV | Consejero | 17/09/2013 | 16/12/2022 |
MIRAFLOR FINANCIERA SICAV | Consejero | 04/01/2019 | 29/11/2022 |
EURONARCEA 2002 SICAV | Consejero | 23/09/2013 | 08/10/2022 |
EURONARCEA 2002 SICAV | Vicepresidente | 12/06/2017 | 08/10/2022 |
MIRAFLOR FINANCIERA SICAV | Consejero | 03/10/2013 | 09/08/2018 |
MIRAFLOR FINANCIERA SICAV | Vicepresidente | 27/11/2017 | 09/08/2018 |
VINCULACIONES DE VIVANCOS MUÑOZ MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIVANCOS MUÑOZ MARIA TERESA
Empresa: EUROJUCAR 2002 SICAV
Auditor
Consejero
- Vivancos Muñoz Fatima
- Vivancos Muñoz Maria Isabel
- Vivancos Muñoz Maria Teresa
- Vivancos Muñoz Miguel
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Vivancos Muñoz Maria Teresa
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23144 , F 171, S 8, H M 304699, I/A 37 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-28
Empresa: EUROJUCAR 2002 SICAV
Consejero
- Vivancos Muñoz Maria Teresa
- Vivancos Muñoz Miguel
Presidente
Vicepresidente
- Vivancos Muñoz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23144 , F 171, S 8, H M 304699, I/A 36 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Empresa: MIRAFLOR FINANCIERA SICAV
Auditor
Consejero
- Vivancos Muñoz Fatima
- Vivancos Muñoz Maria Isabel
- Vivancos Muñoz Maria Teresa
- Vivancos Muñoz Miguel
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36411 , F 154, S 8, H M 235408, I/A 40 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-28
Empresa: EURONARCEA 2002 SICAV
Consejero
- Vivancos Muñoz Fatima
- Vivancos Muñoz Maria Isabel
- Vivancos Muñoz Maria Teresa
- Vivancos Muñoz Miguel
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Vivancos Muñoz Maria Teresa
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23626 , F 180, S 8, H M 301681, I/A 42 (08/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
Empresa: MIRAFLOR FINANCIERA SICAV
Consejero
- Vivancos Muñoz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36411 , F 152, S 8, H M 235408, I/A 34 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-28
Empresa: MIRAFLOR FINANCIERA SICAV
Consejero
- Vivancos Muñoz Maria Teresa
Vicepresidente
- Vivancos Muñoz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36411 , F 152, S 8, H M 235408, I/A 33 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-28
Empresa: EURONARCEA 2002 SICAV
Auditor
Consejero
- Vivancos Muñoz Fatima
- Vivancos Muñoz Maria Isabel
- Vivancos Muñoz Maria Teresa
Vicepresidente
- Vivancos Muñoz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23626 , F 178, S 8, H M 301681, I/A 37 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-28
Empresa: MIRAFLOR FINANCIERA SICAV
Presidente
Vicepresidente
- Vivancos Muñoz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14279 , F 141, S 8, H M 235408, I/A 31 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-28
Empresa: EUROJUCAR 2002 SICAV
Presidente
Vicepresidente
- Vivancos Muñoz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23144 , F 168, S 8, H M 304699, I/A 27 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
Empresa: EURONARCEA 2002 SICAV
Presidente
Vicepresidente
- Vivancos Muñoz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23626 , F 178, S 8, H M 301681, I/A 34 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
VER MAS ACTOS
Información de VIVANCOS MUÑOZ MARIA TERESA
Mostramos los datos de VIVANCOS MUÑOZ MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIVANCOS MUÑOZ MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos