EUROFINS LABORATORIO PILAR LARRAZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Bayona / Baiona Etorbidea, 24
Código Postal 31011
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social EUROFINS LABORATORIO PILAR LARRAZ SL
CIF B71082176
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de medicina especializada
Fecha de Constitución 11/01/2012
Nombres Anteriores
- LABORATORIO PILAR LARRAZ SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario EUROFINS MEGALAB SA
VINCULACIONES DE EUROFINS LABORATORIO PILAR LARRAZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROFINS LABORATORIO PILAR LARRAZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Bravo Graciela | Apoderado | 24/02/2022 | |
Alonso Bravo Graciela | Apoderado | 26/07/2019 | 24/02/2022 |
Alonso Bravo Graciela | Apoderado | 26/10/2020 | 24/02/2022 |
Carrasco Gonzalez Cristina | Apoderado | 26/07/2019 | 24/02/2022 |
Del Riego De Guzman Javier | Apoderado | 24/02/2022 | |
Del Riego De Guzman Javier | Apoderado | 26/07/2019 | 24/02/2022 |
Del Riego De Guzman Javier | Apoderado | 26/10/2020 | 24/02/2022 |
Delgado Mendoza Alvaro | Apoderado | 26/07/2019 | 24/02/2022 |
Delgado Mendoza Alvaro | Apoderado | 24/02/2022 | |
Dermitzoglou Panagiotis | Apoderado | 26/10/2020 | 24/02/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EUROFINS LABORATORIO PILAR LARRAZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 61, S 8, H NA 31914, I/A 11 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 61, S 8, H NA 31914, I/A 11 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-31
- QUEDAN CANCELADAS todas las inscripciones de la sociedad al haberse recibido oficio del Registro Mercantil de Madrid, de 14 de febrero de 2022 en virtud del artículo 233.2 del R.R.Ml, no expidiéndose la certificación correspondiente por no existir asiento alguno que haya de quedar vigente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 61, S 8, H NA 31914, I/A 11 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-31
Apoderado
- Alonso Bravo Graciela
- Alonso Bravo Graciela
- Carrasco Gonzalez Cristina
- Del Riego De Guzman Javier
- Del Riego De Guzman Javier
- Delgado Mendoza Alvaro
- Delgado Mendoza Alvaro
- Dermitzoglou Panagiotis
- Dupont Garmendia Adriana Cecilia
- Dupont Garmendia Adriana Cecilia
- Dupont Garmendia Adriana Cecilia
- Fernandez Jesus Daniel
- Fernandez Jesus Daniel
- Fernandez Jesus Daniel
- Gomez-arevalillo Magan Maria Isabel
- Hostench Montaño Manuel
- Julia Gabriel Jerome
- Martinez Duran Alicia
- Meissner Mike
- Meissner Mike
- Rusiñol Vila Berta
- Siguero Casado David
- Siguero Casero David
- Siguero Casero David
- Sujar Gonzalez Jose
- Villaverde Corominas Carlos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 61, S 8, H NA 31914, I/A 11 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 61, S 8, H NA 31914, I/A 11 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-31
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 60, S 8, H NA 31914, I/A 9 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 59, S 8, H NA 31914, I/A 8 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-31
- La sociedad "EUROFINS MEGALAB, S.A." cambia su representante físico como administradora única de "EUROFINS LABORATORIO PILAR LARRAZ, S.L.", siendo la nueva DOÑA MARIA ISABEL GOMEZ-AREVALILLO MAGAN, en sustitución de DON DAVID SIGUERO CASERO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 59, S 8, H NA 31914, I/A 7 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 58, S 8, H NA 31914, I/A 6 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-31
- Constatado el cambio de denominación del administrador único, que pasó a denominarse EUROFINS MEGALAB SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 57, S 8, H NA 31914, I/A 5 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-31