EUROEQUITY INVESTMENT SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social EUROEQUITY INVESTMENT SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Mills Deborah Anne
VINCULACIONES DE EUROEQUITY INVESTMENT SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROEQUITY INVESTMENT SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mills Deborah Anne | Presidente | 18/06/2010 | 01/10/2010 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 22/10/2009 | 01/10/2010 |
Bujan Lopez Telmo Ramon | Presidente | 18/06/2010 | |
Bujan Lopez Telmo Ramon | Consejero | 18/06/2010 |
ACTOS BORME DE EUROEQUITY INVESTMENT SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20332 , F 72, S 8, H M 257331, I/A 24 (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20332 , F 72, S 8, H M 257331, I/A 24 (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-130-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20332 , F 70, S 8, H M 257331, I/A 23 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20332 , F 70, S 8, H M 257331, I/A 23 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20332 , F 70, S 8, H M 257331, I/A 22 (22/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-181-28