MILLS DEBORAH ANNE
Informe ejecutivo de MILLS DEBORAH ANNE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MILLS DEBORAH ANNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SABADELL SOLBANK SA | Apoderado | 22/09/2010 | 30/11/2011 |
AURICA CAPITAL DESARROLLO S.G.E.I.C. SA | Consejero | 10/05/2011 | |
AURICA CAPITAL DESARROLLO S.G.E.I.C. SA | Presidente | 07/01/2010 | 10/05/2011 |
EUROEQUITY INVESTMENT SICAV | Presidente | 18/06/2010 | 01/10/2010 |
SABADELL SOLBANK MEDIACION OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO (GRUP BANCSABADELL) SA | Consejero | 18/02/2010 | |
SABADELL SOLBANK MEDIACION OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO (GRUP BANCSABADELL) SA | Apoderado Mancomunado | 18/02/2010 |
VINCULACIONES DE MILLS DEBORAH ANNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MILLS DEBORAH ANNE
Empresa: LLOYDS BANK INTERNATIONAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Castellon Bitton Juan Carlos
- Mills Deborah Anne
- Olias Martin Lidia
- Ruiz Dobarro Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28536 , F 30, S 8, H M 110714, I/A 160 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-28
Consejero
- Mills Deborah Anne
Presidente
- Mills Deborah Anne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26902 , F 166, S 8, H M 61565, I/A 47 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-28
Empresa: BANCO HALIFAX HISPANIA SA
Apoderado
- Alonso Rodriguez Andres
- Andrada Vanderwilde Luis Javier
- Azurza Zarraga Juan Luis
- Barea Lopez Jose Andres
- BELLVER CANDELA SA
- Bracero Orellana Vicente
- Brian Millar Gary
- Campos Borras Rafael
- Castellon Bitton Juan Carlos
- Castro Segovia Francisco Jesus
- Cemborain Garcia Jose-maria
- Cervantes Galindo Cristina
- Cuesta Ripollet Maria Esther
- Dieguez Vazquez Pablo
- Dingle Thomas Francis
- Fuentes Vega Maria Jesus
- Garcia Parra Maria Virtudes
- Gogorza Narvaiz Juan Carlos
- Gomez De Arriba David
- Gonzalez Corral Jesus
- Hales Michael Kenneth
- Hoyos Sierra Antonio
- Iglesias Vila Francisco Javier
- Jaso Delgado Juan Carlos
- Lerroux Gonzaldz Ignacio
- Lister Paul
- Marcillas Vidal Xavier
- Martin Sanchez Agustin
- Mills Deborah Anne
- Molina Aranda Francisco
- Montserrat Grimalt Sebastian
- Morcillo Delgado Aguilera Pablo
- Murciano Mainez Maria De Las Nieves
- Nuñez Fernandez Juan Jesus
- Olmos Serrano Maria Cristina
- Panadero Santos Juan Jesus
- Rios Hernandez Jorge Juan
- Rios Izquierdo Manuel De Jesus
- Rivillas Gonzalez Juan Maria
- Romero Molinero Jose-manuel
- Rubio Muñoz Alejandro Jose
- Rueda Garcia Carlos Felipe
- Ruiz Dobarro Jose Carlos
- Santiago Barranco Juan-jose
- Sanz Carrasco Gema
- Sanz De Barros Balbino Antonio
- Sempere Roy Carolina
- Smith Basterra Javier
- Solis Guardiola Ignacio
- Steinecke Gordon Harmut
- Tellez De Cepeda Soriano Maria
- Torres Melero Francisco
- Trujillo Pickett Miguel Angel
- Vicente Garcia Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21857 , F 141, S 8, H M 110714, I/A 146 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-192-28
Empresa: EUROEQUITY INVESTMENT SICAV
Presidente
- Mills Deborah Anne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20332 , F 70, S 8, H M 257331, I/A 23 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-28
Apoderado Mancomunado
- Arndt Alberto
- Mills Deborah Anne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 565 , F 225, S 8, H M 12414, I/A 47 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-28
Consejero
- Arndt Alberto
- Mills Deborah Anne
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 565 , F 225, S 8, H M 12414, I/A 46 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-28
Presidente
- Mills Deborah Anne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3660 , F 134, S 8, H M 61565, I/A 44 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-28
Información de MILLS DEBORAH ANNE
Mostramos los datos de MILLS DEBORAH ANNE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MILLS DEBORAH ANNE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos