EUROCARTERA 600 SICAV - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social EUROCARTERA 600 SICAV
Nombres Anteriores
- VIGIL 2001 SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Murillo Montes Ricardo
Auditor JVR Y ASOCIADOS AUDITORES SL
VINCULACIONES DE EUROCARTERA 600 SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROCARTERA 600 SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arribas Garcia Mercedes | Secretario No Consejero | 19/05/2010 | 15/12/2017 |
Caruana Noguera Manuel | Consejero | 13/03/2012 | 15/12/2017 |
Caruana Noguera Manuel | Consejero | 04/01/2012 | 15/12/2017 |
Garcia De La Serrana Villalobos Fernando | Consejero | 19/05/2010 | 15/12/2017 |
Gil Montoro Maria Antonia | Vicesecretario No Consejero | 30/04/2014 | 15/12/2017 |
JVR Y ASOCIADOS AUDITORES SL | Auditor | 03/06/2011 | 15/12/2017 |
Murillo Montes Ricardo | Presidente | 04/01/2012 | 15/12/2017 |
Murillo Montes Ricardo | Consejero | 19/05/2010 | 15/12/2017 |
Gil Mateo Sasiesta Vicente | Vicepresidente | 04/01/2012 | |
Gil Mateo Sasiesta Vicente | Consejero | 04/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EUROCARTERA 600 SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29474 , F 41, S 8, H M 300873, I/A 19 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-28
- CIERRE PROVISIONAL de la Hoja social por plazo de SEIS MESES, al extenderse en esta fecha NOTA DE NO OBSTACULOS para la inscripción de la absorción de la sociedad por GESTIFONSA, RETORNO ABSOLUTO FI , por analogía con lo establecido en el artículo 231 del Reglamento del Registro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29474 , F 39, S 8, H M 300873, I/A 18M (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29474 , F 39, S 8, H M 300873, I/A 18 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29474 , F 39, S 8, H M 300873, I/A 17 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29474 , F 39, S 8, H M 300873, I/A 16 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29474 , F 39, S 8, H M 300873, I/A 16 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-28
Empresa: VIGIL 2001 SICAV
- EUROCARTERA 600 SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29474 , F 37, S 8, H M 300873, I/A 15 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-28
Empresa: VIGIL 2001 SICAV
- MODIFICADOS LOS ARTICULOS 1, 4, 6, 7, 9, 13, 17 Y 18 DE LOSESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29474 , F 37, S 8, H M 300873, I/A 15 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-28
Empresa: VIGIL 2001 SICAV
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29474 , F 37, S 8, H M 300873, I/A 14 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-28
Empresa: VIGIL 2001 SICAV
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17514 , F 55, S 8, H M 300873, I/A 13 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-28