CARUANA NOGUERA MANUEL
Informe ejecutivo de CARUANA NOGUERA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE CARUANA NOGUERA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KANAS 2014 SL | Apoderado Solidario | 05/08/2015 | |
SUTCO 2014 SL | Administrador Unico | 29/01/2015 | |
SYNC 2000 SICAV | Consejero | 25/06/2009 |
VINCULACIONES DE CARUANA NOGUERA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARUANA NOGUERA MANUEL
Empresa: GERLOCAPITAL SICAV
Apoderado Mancomunado
- Caruana Noguera Manuel
- Garcia De La Serrana Villalobos Fernando
- Hurtado Perez Carlos Manuel
- Martinez Segovia Victor Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13087 , F 66, S 8, H M 211474, I/A 32 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-28
Empresa: GAMBIT 2000 SICAV
Consejero
- Caruana Noguera Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15258 , F 13, S 8, H M 255553, I/A 21 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-28
Empresa: SYNC 2000 SA
Consejero
- Caruana Noguera Manuel
- Molero Gimenez Francisco Jose
- Molero Menendez Iñigo
- Molero Menendez Monica
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16437 , F 155, S 8, H M 279589, I/A 17 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-28
Empresa: GAMBIT 2000 SICAV
Consejero
- Caruana Noguera Manuel
- Garrido Casado Alfonso
- Garrido Casado Andres
- Garrido Casado Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15258 , F 13, S 8, H M 255553, I/A 19 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-28
Empresa: KANAS 2014 SL
Apoderado Solidario
- Caruana Noguera Manuel
- Hita Martinez Angel Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33080 , F 103, S 8, H M 595392, I/A 3 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-28
Empresa: EUROCARTERA 600 SICAV
Consejero
- Caruana Noguera Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29474 , F 39, S 8, H M 300873, I/A 18 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-28
Empresa: SUTCO 2014 SL
Administrador Unico
- Caruana Noguera Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33080 , F 131, S 8, H M 595394, I/A 1 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-28
Empresa: SYNC 2000 SICAV
Consejero
- Caruana Noguera Manuel
- Molero Gimenez Francisco Jose
- Molero Menendez Iñigo
- Molero Menendez Monica
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16437 , F 154, S 8, H M 279589, I/A 14 (04/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-28
Empresa: GAMBIT 2000 SICAV
Consejero
- Caruana Noguera Manuel
- Casado Hernandez Mercedes
- Garrido Casado Alfonso
- Garrido Casado Andres
- Garrido Casado Maria Mercedes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15258 , F 12, S 8, H M 255553, I/A 17 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-28
Empresa: VIGIL 2001 SICAV
Consejero
- Caruana Noguera Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29474 , F 37, S 8, H M 300873, I/A 14 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-28
VER MAS ACTOS
Información de CARUANA NOGUERA MANUEL
Mostramos los datos de CARUANA NOGUERA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARUANA NOGUERA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos