ETHICAL FINANCE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Can Salat, 5
Código Postal 07002
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social ETHICAL FINANCE SL
CIF B57874984
Capital Social 22500.0 Euros
Fecha de Constitución 12/08/2014
Nombres Anteriores
- ETHICAL FINANCE EAFI SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ETHICAL FINANCE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ETHICAL FINANCE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Burillo Canaves Antonio | Administrador Solidario | 16/12/2020 | 21/12/2020 |
Burillo Canaves Antonio | Liquidador | 21/12/2020 | 21/12/2020 |
Solana Andres Juan Manuel | Administrador Solidario | 08/03/2016 | 21/12/2020 |
Quiros Pradillos Eloy | Administrador Solidario | 16/03/2015 | 16/12/2020 |
CAPITAL AUDITORS AND CONSULTANTS SL | Auditor | 05/05/2015 | 11/03/2019 |
Gomez De La Cruz Jose | Administrador Solidario | 16/03/2015 | 26/02/2016 |
Gomez De La Cruz Jose | Administrador Mancomunado | 16/09/2014 | 16/03/2015 |
Quiros Pradillos Eloy | Administrador Mancomunado | 16/09/2014 | 16/03/2015 |
Solana Andres Juan Manuel | Administrador Mancomunado | 16/09/2014 | 16/03/2015 |
ACTOS BORME DE ETHICAL FINANCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 149, S 8, H PM 74721, I/A 10 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 149, S 8, H PM 74721, I/A 10 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 149, S 8, H PM 74721, I/A 10 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 149, S 8, H PM 74721, I/A 10 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 149, S 8, H PM 74721, I/A 9 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 149, S 8, H PM 74721, I/A 9 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 149, S 8, H PM 74721, I/A 8 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-07
- C/ CA'N SALAT 5 2 6 (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 149, S 8, H PM 74721, I/A 7 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-07
Capital Anterior: | 18.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 22.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 25,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 149, S 8, H PM 74721, I/A 7 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-07
Empresa: ETHICAL FINANCE EAFI SL
- La prestación de servicios de consultoria estratégica a empresas. La compraventa,alquiler, comercialización y gestión de activos inmobiliarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 148, S 8, H PM 74721, I/A 6 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-07