ESTUDIOS ZARMAR SA - EXTINGUIDA
Razón Social ESTUDIOS ZARMAR SA
CIF A79068045
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESTUDIOS ZARMAR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTUDIOS ZARMAR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KAYENTA PROYECTOS & DESARROLLOS SA | Administrador Unico | 29/12/2022 | 03/10/2023 |
KAYENTA PROYECTOS & DESARROLLOS SA | Liquidador | 03/10/2023 | 03/10/2023 |
Mendieta Sola Lorenzo | Representante | 29/12/2022 | 03/10/2023 |
Mendieta Sola Lorenzo | Representante | 03/10/2023 | 03/10/2023 |
Valverde Huerta Angel Luis | Administrador Unico | 08/06/2017 | 29/12/2022 |
Hagerman Arnus Santiago | Administrador Unico | 14/08/2013 | 08/06/2017 |
ACTOS BORME DE ESTUDIOS ZARMAR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17242 , F 220, S 8, H M 97148, I/A 19 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17242 , F 220, S 8, H M 97148, I/A 19 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17242 , F 220, S 8, H M 97148, I/A 19 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17242 , F 220, S 8, H M 97148, I/A 19 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17242 , F 220, S 8, H M 97148, I/A 18 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17242 , F 220, S 8, H M 97148, I/A 18 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17242 , F 220, S 8, H M 97148, I/A 17 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17242 , F 220, S 8, H M 97148, I/A 17 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-28
- GTA DE QUEVEDO 8 3º IZ (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17242 , F 219, S 8, H M 97148, I/A 16 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17242 , F 219, S 8, H M 97148, I/A 15 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-28