MENDIETA SOLA LORENZO
Informe ejecutivo de MENDIETA SOLA LORENZO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE MENDIETA SOLA LORENZO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUALITYFRY SL | Representante | 24/04/2024 | |
INVERSIONES BELAYA SL | Representante | 10/01/2023 | |
INGODA GESTION SL | Representante | 29/12/2022 | |
WELCOME ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Consejero | 29/07/2022 | |
PROMOTORA MUELLE NUEVO SA | Administrador Mancomunado | 19/07/2021 | |
PEYPERIUS SL | Administrador Solidario | 19/07/2021 | |
KAYENTA PROYECTOS & DESARROLLOS SA | Administrador Unico | 23/06/2021 | |
RIGEL 2005 GESTION INMOBILIARIA SL | Administrador Unico | 11/09/2020 | |
ESTUDIOS FEREN SL | Administrador Unico | 08/06/2020 | |
PAHOL SL | Administrador Unico | 04/06/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MENDIETA SOLA LORENZO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDIETA SOLA LORENZO
Empresa: RIGEL 2005 GESTION INMOBILIARIA SA
Administrador Unico
- Mendieta Sola Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 17087, I/A 41 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-48
Empresa: PROMARSA 93 SA
Administrador Unico
- Mendieta Sola Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6006 , F 130, S 8, H BI 82828, I/A 36 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-48
Empresa: QUALITYFRY SL
Consejero
Representante
- Mendieta Sola Lorenzo
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36502 , F 14, S 8, H M 545996, I/A 30 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-28
Empresa: ESTUDIOS ZARMAR SA
Liquidador
Representante
- Mendieta Sola Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17242 , F 220, S 8, H M 97148, I/A 19 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-28
Empresa: ESTUDIOS ZARMAR SA
Administrador Unico
Representante
- Mendieta Sola Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17242 , F 220, S 8, H M 97148, I/A 19 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-28
Empresa: KEREON PARTNERS SA
Consejero Delegado
- Mendieta Sola Lorenzo
Consejero
- Arteche Fernandez-miranda Manuel
- Mendieta Sola Lorenzo
- Sanz Berrioategortua Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5198 , F 141, S 8, H BI 58108, I/A 30 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-48
Empresa: ZIHUR SEGURIDAD SL
Liquidador
- Mendieta Sola Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3060 , F 141, S 8, H SS 44973, I/A 2 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-20
Empresa: ZIHUR SEGURIDAD SL
Administrador Unico
- Mendieta Sola Lorenzo
Liquidador
- Mendieta Sola Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3060 , F 141, S 8, H SS 44973, I/A 2 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-20
Empresa: INVERSIONES BELAYA SL
Administrador Unico
Representante
- Mendieta Sola Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32136 , F 147, S 8, H M 578334, I/A 2 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
Empresa: INGODA GESTION SL
Administrador Unico
Representante
- Mendieta Sola Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31331 , F 114, S 8, H M 563963, I/A 3 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
VER MAS ACTOS
Información de MENDIETA SOLA LORENZO
Mostramos los datos de MENDIETA SOLA LORENZO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDIETA SOLA LORENZO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos