ESTUDIO DE YOGA OYOGA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Curtidurias, 12
Código Postal 41002
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESTUDIO DE YOGA OYOGA SL
CIF B90145350
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de textiles
Fecha de Constitución 24/06/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESTUDIO DE YOGA OYOGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTUDIO DE YOGA OYOGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Naranjo Serrano Carmen | Administrador Unico | 03/04/2017 | 18/02/2020 |
Vidal Garcia Maria Lourdes | Liquidador Unico | 18/02/2020 | 18/02/2020 |
Sanchez De Movellan Ruiz Ricardo | Administrador Unico | 04/07/2014 | 03/04/2017 |
ACTOS BORME DE ESTUDIO DE YOGA OYOGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5883 , F 2, S 8, H SE101874, I/A 3 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5883 , F 2, S 8, H SE101874, I/A 3 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5883 , F 2, S 8, H SE101874, I/A 3 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5883 , F 2, S 8, H SE101874, I/A 3 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5883 , F 2, S 8, H SE101874, I/A 3 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-41
- C/ CURTIDURIAS 12 - LOCAL CP 41002 (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5883 , F 2, S 8, H SE101874, I/A 2 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICACION DEL ARTICULO 3º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5883 , F 2, S 8, H SE101874, I/A 2 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5883 , F 2, S 8, H SE101874, I/A 2 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5883 , F 2, S 8, H SE101874, I/A 2 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5883 , F 1, S 8, H SE101874, I/A 1 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-41