SANCHEZ DE MOVELLAN RUIZ RICARDO
Informe ejecutivo de SANCHEZ DE MOVELLAN RUIZ RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE SANCHEZ DE MOVELLAN RUIZ RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MALEDUCADOS SL | Administrador Unico | 03/10/2023 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ DE MOVELLAN RUIZ RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ DE MOVELLAN RUIZ RICARDO
Empresa: MALEDUCADOS SL
Administrador Unico
- Sanchez De Movellan Ruiz Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7482 , F 76, S 8, H SE141328, I/A 1 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-41
Empresa: PRESPE ESTUDIOS E INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Francisco Jorge Martin
- Sanchez De Movellan Ruiz Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3390 , F 158, S 8, H SE 46908, I/A 3 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-41
Empresa: ESTUDIO DE YOGA OYOGA SL
Administrador Unico
- Sanchez De Movellan Ruiz Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5883 , F 2, S 8, H SE101874, I/A 2 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-41
Empresa: ESTUDIO DE YOGA OYOGA SL
Administrador Unico
- Sanchez De Movellan Ruiz Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5883 , F 1, S 8, H SE101874, I/A 1 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-41
Empresa: RMOVE PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Sanchez De Movellan Ruiz Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4615 , F 98, S 8, H SE 72501, I/A 2 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-41
Empresa: EGIDA SERVICIOS INMOBILIARIOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Francisco Jorge Martin
- Sanchez De Movellan Ruiz Adolfo
- Sanchez De Movellan Ruiz Ricardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23919 , F 208, S 8, H M 429499, I/A 4 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-247-28
Empresa: AGPS RECINTOS EMPRESARIALES SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Francisco Jorge Martin
- Garrido Lopez Jose
- Sanchez De Movellan Ruiz Ricardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4621 , F 191, S 8, H SE 72661, I/A 5 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-41
Administrador Solidario
- Sanchez De Movellan Ruiz Adolfo
- Sanchez De Movellan Ruiz Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4513 , F 122, S 8, H SE 70205, I/A 2 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-42-41
Empresa: AGPS RECINTOS EMPRESARIALES SL
Consejero
- Francisco Jorge Martin
- Garrido Lopez Jose
- Sanchez De Movellan Ruiz Ricardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4621 , F 190, S 8, H SE 72661, I/A 3 (02/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-41
Consejero
- Sanchez De Movellan Ruiz Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4370 , F 43, S 8, H SE 66943, I/A 7 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-41
Información de SANCHEZ DE MOVELLAN RUIZ RICARDO
Mostramos los datos de SANCHEZ DE MOVELLAN RUIZ RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ DE MOVELLAN RUIZ RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos