ESTAMPACIONES INMER SL - EXTINGUIDA
Dirección social CAMIN de la Peral, (Huerces), 51
Código Postal 33350
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Razón Social ESTAMPACIONES INMER SL
CIF B33983107
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 26/10/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario GRUPO EMPRESARIAL RUIZ SL
VINCULACIONES DE ESTAMPACIONES INMER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTAMPACIONES INMER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO EMPRESARIAL RUIZ SL | Administrador Unico | 21/06/2013 | 10/11/2016 |
GRUPO EMPRESARIAL RUIZ SL | Socio Unico | 02/02/2011 | 10/11/2016 |
Alvarez Villa Luis | Apoderado | 02/02/2011 | 23/02/2016 |
Martinez Ruiz Maria Aranzazu | Administrador Solidario | 04/11/2010 | 21/06/2013 |
Martinez Ruiz Maria Morella | Administrador Solidario | 04/11/2010 | 21/06/2013 |
Martinez Ruiz Maria Morella | Socio Unico | 04/11/2010 | 02/02/2011 |
ACTOS BORME DE ESTAMPACIONES INMER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3860 , F 91, S 8, H AS 41684, I/A 7 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3860 , F 91, S 8, H AS 41684, I/A 7 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3860 , F 91, S 8, H AS 41684, I/A 7 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3860 , F 91, S 8, H AS 41684, I/A 6 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-33
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3860 , F 90, S 8, H AS 41684, I/A 4 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3860 , F 90, S 8, H AS 41684, I/A 4 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3860 , F 90, S 8, H AS 41684, I/A 4 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-33
- MODIFICACION DE CONCESION DE INCENTIVOS REGIONALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3860 , F 90, S 8, H AS 41684, I/A3º ma (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-33
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3860 , F 90, S 8, H AS 41684, I/A 3 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3860 , F 90, S 8, H AS 41684, I/A 2 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-33