ALVAREZ VILLA LUIS
Informe ejecutivo de ALVAREZ VILLA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALVAREZ VILLA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO EMPRESARIAL RUIZ SL | Apoderado | 18/01/2011 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ VILLA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ VILLA LUIS
Empresa: ESTAMPACIONES INMER SL
Apoderado
- Alvarez Villa Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3860 , F 91, S 8, H AS 41684, I/A 6 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-33
Empresa: INDUSTRIAS METALICAS RUIZ SA
Apoderado
- Alvarez Villa Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3827 , F 147, S 8, H AS 10961, I/A 20 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-33
Empresa: ESTAMPACIONES INMER SL
Apoderado
- Alvarez Villa Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3860 , F 90, S 8, H AS 41684, I/A 2 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-33
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL RUIZ SL
Apoderado
- Alvarez Villa Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3867 , F 117, S 8, H AS 41897, I/A 2 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-33
Información de ALVAREZ VILLA LUIS
Mostramos los datos de ALVAREZ VILLA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ VILLA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos