ESTACION DE SERVICIO LA CERDERA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Alfred Pereña, 67
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Razón Social ESTACION DE SERVICIO LA CERDERA SL
Actividad Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Nombres Anteriores
- ESTACION DE SERVICIO LA CERDERA SA
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario SALES CASTILLO GRUP SL
VINCULACIONES DE ESTACION DE SERVICIO LA CERDERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTACION DE SERVICIO LA CERDERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sales Castillo Francisco | Administrador Solidario | 19/04/2013 | 28/03/2024 |
SALES CASTILLO GRUP SL | Socio Unico | 04/10/2023 | 28/03/2024 |
Sales Tolosa Francisco | Administrador Solidario | 19/04/2013 | 28/03/2024 |
Castillo Gamon Antonia | Secretario | 19/04/2013 | |
Sales Castillo Francisco | Consejero | 19/04/2013 | |
Sales Castillo Rosa Maria | Consejero | 19/04/2013 | |
Sales Tolosa Francisco | Consejero Delegado | 19/04/2013 | |
Sales Tolosa Francisco | Presidente | 19/04/2013 |
ACTOS BORME DE ESTACION DE SERVICIO LA CERDERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 205, S 8, H L 952, I/A 10 (28/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-25
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 205, S 8, H L 952, I/A 10 (28/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-25
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 205, S 8, H L 952, I/A 10 (28/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-25
Empresa: ESTACION DE SERVICIO LA CERDERA SA
- Modificación y/o refundición de Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 191, S 8, H L 952, I/A 9 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-25
Empresa: ESTACION DE SERVICIO LA CERDERA SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 191, S 8, H L 952, I/A 9 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-25
Empresa: ESTACION DE SERVICIO LA CERDERA SA
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 191, S 8, H L 952, I/A 9 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-25
Empresa: ESTACION DE SERVICIO LA CERDERA SA
- Denominación y forma adoptada: ESTACION DE SERVICIO LA CERDERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 191, S 8, H L 952, I/A 9 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-25
Empresa: ESTACION DE SERVICIO LA CERDERA SA
- La compra, venta, comercialización, distribución y representación de toda clase de combustibles, productos derivados del petróleo, estén o no monopolizados, productos relacionados con toda clase de vehículos y accesorios para los mismos; la explotación de concesiones públicas o privadas y Estacione
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 191, S 8, H L 952, I/A 8 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-216-25
Empresa: ESTACION DE SERVICIO LA CERDERA SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 191, S 8, H L 952, I/A 8 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-216-25
Empresa: ESTACION DE SERVICIO LA CERDERA SA
- La compra, venta, comercialización, distribución y representación de toda clase de combustibles, productos derivados del petróleo, estén o no monopolizados, productos relacionados con toda clase de vehículos y accesorios para los mismos; la explotación de concesiones públicas o privadas y Estaciones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 190, S 8, H L 952, I/A 7 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-25