ESTACION DE SERVICIO FAVENCIA JULIA SA
Dirección social Via Julia, 207
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ESTACION DE SERVICIO FAVENCIA JULIA SA
CIF A08662181
Actividad Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Teléfono 93 359 14 84
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Alarcon Sanz Juan
ORGANIGRAMA DE ESTACION DE SERVICIO FAVENCIA JULIA SA
VINCULACIONES DE ESTACION DE SERVICIO FAVENCIA JULIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTACION DE SERVICIO FAVENCIA JULIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alarcon Peroy Oriol | Secretario | 16/01/2024 | |
Alarcon Peroy Oriol | Consejero | 16/01/2024 | |
Alarcon Sanz Juan | Presidente | 16/01/2024 | |
Alarcon Sanz Juan | Consejero | 16/01/2024 | |
Peroy Jaimejuan Margarita | Vicepresidente | 16/01/2024 | |
Peroy Jaimejuan Margarita | Consejero | 16/01/2024 | |
Alarcon Peroy Oriol | Consejero | 01/03/2022 | |
Alarcon Peroy Oriol | Secretario | 01/03/2022 | |
Alarcon Sanz Juan | Consejero | 01/03/2022 | |
Peroy Jaimejuan Margarita | Vicepresidente | 01/03/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ESTACION DE SERVICIO FAVENCIA JULIA SA
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO "ALSAP,SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26245 , F 127, S 8, H B 81161, I/A 17 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-08
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26245 , F 127, S 8, H B 81161, I/A 17 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-08
Apoderado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26245 , F 127, S 8, H B 81161, I/A 17 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-08
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26245 , F 126, S 8, H B 81161, I/A 16 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-08
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26245 , F 126, S 8, H B 81161, I/A 16 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-08
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26245 , F 126, S 8, H B 81161, I/A 15 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-08
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26245 , F 126, S 8, H B 81161, I/A 15 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-08
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26245 , F 126, S 8, H B 81161, I/A 14 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-08
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26245 , F 126, S 8, H B 81161, I/A 14 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-08
- En el BORME no.88/2009 y con referencia 217968 OMISION DEL CESE DE DON JUAN ALARCON SANZ COMO VICEPRESIDENTE Y DOÑA MARGARITA PEROY JAIMEJUAN COMO SECRETARIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26245 , F 125, S 8, H B 81161, I/A 12 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2012-5-08