ALARCON PEROY ORIOL
Informe ejecutivo de ALARCON PEROY ORIOL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALARCON PEROY ORIOL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTACION DE SERVICIO FAVENCIA JULIA SA | Secretario | 16/01/2024 | |
ESTACION DE SERVICIO FAVENCIA JULIA SA | Consejero | 16/01/2024 | |
ALSAP SL | Secretario | 09/01/2024 | |
ALSAP SL | Consejero | 09/01/2024 | |
ESTACION DE SERVICIO FAVENCIA JULIA SA | Consejero | 01/03/2022 | |
ESTACION DE SERVICIO FAVENCIA JULIA SA | Secretario | 01/03/2022 | |
ESTACION DE SERVICIO FAVENCIA JULIA SA | Apoderado | 26/04/2011 |
VINCULACIONES DE ALARCON PEROY ORIOL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALARCON PEROY ORIOL
Consejero
- Alarcon Peroy Oriol
- Alarcon Sanz Juan
- Peroy Jaimejuan Margarita
Presidente
Secretario
- Alarcon Peroy Oriol
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26245 , F 127, S 8, H B 81161, I/A 17 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-08
Empresa: ALSAP SL
Consejero
- Alarcon Peroy Oriol
- Alarcon Sanz Juan
- Peroy Jaimejuan Margarita
Presidente
Secretario
- Alarcon Peroy Oriol
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36027 , F 108, S 8, H B 95652, I/A 11 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-08
Consejero
- Alarcon Peroy Oriol
- Alarcon Peroy Roger
- Alarcon Sanz Juan
- Peroy Jaimejuan Margarita
Presidente
Secretario
- Alarcon Peroy Oriol
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26245 , F 126, S 8, H B 81161, I/A 16 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-08
Consejero
- Alarcon Peroy Oriol
- Alarcon Peroy Roger
- Alarcon Sanz Juan
- Peroy Jaimejuan Margarita
Presidente
Secretario
- Alarcon Peroy Oriol
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26245 , F 126, S 8, H B 81161, I/A 16 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-08
Consejero
- Alarcon Peroy Oriol
- Alarcon Peroy Roger
- Alarcon Sanz Juan
- Peroy Jaimejuan Margarita
Presidente
Secretario
- Alarcon Peroy Oriol
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26245 , F 126, S 8, H B 81161, I/A 15 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-08
Consejero
- Alarcon Peroy Oriol
- Alarcon Peroy Roger
- Alarcon Sanz Juan
- Peroy Jaimejuan Margarita
Presidente
Secretario
- Alarcon Peroy Oriol
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26245 , F 126, S 8, H B 81161, I/A 15 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-08
Consejero
- Alarcon Peroy Oriol
- Alarcon Peroy Roger
- Alarcon Sanz Juan
- Peroy Jaimejuan Margarita
Presidente
Secretario
- Alarcon Peroy Oriol
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26245 , F 126, S 8, H B 81161, I/A 14 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-08
Consejero
- Alarcon Peroy Oriol
- Alarcon Peroy Roger
- Alarcon Sanz Juan
- Peroy Jaimejuan Margarita
- Sanchez Garcia Emilia
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26245 , F 126, S 8, H B 81161, I/A 14 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-08
Apoderado
- Alarcon Peroy Oriol
- Alarcon Peroy Roger
- Alarcon Sanz Juan
- Peroy Jaimejuan Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26245 , F 125, S 8, H B 81161, I/A 13 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-08
Consejero
- Alarcon Peroy Oriol
- Alarcon Peroy Roger
- Alarcon Sanz Juan
- Peroy Jaimejuan Margarita
- Sanchez Garcia Emilia
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26245 , F 125, S 8, H B 81161, I/A 12 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-88-08
Información de ALARCON PEROY ORIOL
Mostramos los datos de ALARCON PEROY ORIOL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALARCON PEROY ORIOL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos