ESTACION DE AUTOBUSES DE CUENCA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fermin Caballero, 20
Código Postal 16004
Municipio Cuenca
Provincia Cuenca
Razón Social ESTACION DE AUTOBUSES DE CUENCA SA
CIF A16035610
Actividad Otros servicios personales n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente De Marco Rodriguez Julio
VINCULACIONES DE ESTACION DE AUTOBUSES DE CUENCA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTACION DE AUTOBUSES DE CUENCA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Marco Rodriguez Julio | Consejero | 05/10/2021 | 28/03/2022 |
De Marco Rodriguez Julio | Apoderado Mancomunado | 05/10/2021 | 28/03/2022 |
De Marco Rodriguez Julio | Presidente | 05/10/2021 | 28/03/2022 |
De Marco Rodriguez Julio | Apoderado Solidario | 05/11/2021 | 28/03/2022 |
Diaz Chavarria Ana Maria | Apoderado | 17/08/2016 | 28/03/2022 |
Gutierrez Martin Eduardo Francisco | Secretario | 05/10/2021 | 28/03/2022 |
Gutierrez Martin Eduardo Francisco | Consejero | 05/10/2021 | 28/03/2022 |
Gutierrez Martin Eduardo Francisco | Apoderado Mancomunado | 05/10/2021 | 28/03/2022 |
Gutierrez Martin Eduardo Francisco | Apoderado Solidario | 05/11/2021 | 28/03/2022 |
Herrero Sierra Jose Maria | Secretario No Consejero | 17/08/2016 | 28/03/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ESTACION DE AUTOBUSES DE CUENCA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 804 , F 142, S 8, H CU 1392, I/A 20 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-16
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 804 , F 142, S 8, H CU 1392, I/A 20 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-16
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ESTACION DE AUTOBUSES DE CUENCA SA
Nif:A16035610
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE CUENCA
Juez / Ponente:CONSUELO ROMERO SIEIRA
Fecha de Resolución:04/02/2022
Número Procedimiento Concursal:000014/2022
Datos Registrales:
Tomo:
804
Libro:
0
Folio:
142
Hoja:
8-1392
Inscripción:
20
Fecha Inscripción28/03/2022
Registro:Registro Mercantil de Cuenca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 804 , F 142, S 8, H CU 1392, I/A 20 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-16
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ESTACION DE AUTOBUSES DE CUENCA SA
Nif:A16035610
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE CUENCA
Juez / Ponente:CONSUELO ROMERO SIEIRA
Fecha de Resolución:04/02/2022
Número Procedimiento Concursal:000014/2022
Datos Registrales:
Tomo:
804
Libro:
0
Folio:
142
Hoja:
8-1392
Inscripción:
20
Fecha Inscripción28/03/2022
Registro:Registro Mercantil de Cuenca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 804 , F 142, S 8, H CU 1392, I/A 20 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-16
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 804 , F 142, S 8, H CU 1392, I/A 19 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-16
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 804 , F 140, S 8, H CU 1392, I/A 18 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-16
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 804 , F 140, S 8, H CU 1392, I/A 17 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-16
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 749 , F 103, S 8, H CU 1392, I/A 16 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-16
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 749 , F 103, S 8, H CU 1392, I/A 16 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-16
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 749 , F 103, S 8, H CU 1392, I/A 16 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-16