ALSINA CERDA JAVIER
Informe ejecutivo de ALSINA CERDA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE ALSINA CERDA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEREOLEONA SA | Administrador Unico | 28/05/2024 | |
ALTRIRE SL | Apoderado Solidario | 22/03/2019 | |
ALTRIRE SL | Apoderado Solidario | 10/05/2016 | |
ALTRIRE SL | Administrador Mancomunado | 16/02/2016 | |
ALDICER HOTELS SL | Administrador Unico | 04/12/2015 | |
ALDICER CAPITAL SL | Administrador Unico | 16/04/2015 | |
NELIANT EQUITY SL | Administrador Unico | 21/01/2015 | |
ALDICER CAPITAL SL | Apoderado | 16/07/2012 | |
ALDICER CAPITAL SL | Apoderado | 14/04/2009 |
VINCULACIONES DE ALSINA CERDA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALSINA CERDA JAVIER
Empresa: MEREOLEONA SA
Administrador Unico
- Alsina Cerda Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 814462, I/A 2 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-28
Empresa: ARTIC BOLTON SL
Administrador Unico
- Alsina Cerda Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45959 , F 191, S 8, H B 505118, I/A 4 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-08
Empresa: ARTIC BOLTON SL
Administrador Unico
- Alsina Cerda Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45959 , F 190, S 8, H B 505118, I/A 3 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-08
Empresa: ESTACION DE AUTOBUSES DE CUENCA SA
Apoderado Mancomunado
- Alsina Cerda Javier
- Gutierrez Martin Miguel Angel
- Matias Martinez Amado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 804 , F 140, S 8, H CU 1392, I/A 18 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-16
Empresa: ESTACIO D'AUTOBUSOS DE SANTS SL
Presidente
REPR.143 RRM
- Alsina Cerda Javier
- Fernandez Rodriguez Leoncio
- Huch Sala Jose Maria
- Molist Codina Juan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32611 , F 31, S 8, H B 217185, I/A 3 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-08
Empresa: ALTRIRE SL
Apoderado Solidario
- Alsina Cerda Javier
- Triquell Monfort Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45217 , F 146, S 8, H B 480665, I/A 3 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-08
Empresa: VIAJES ALSINA SA
Consejero
- Alsina Cerda Javier
Vicepresidente
- Alsina Cerda Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4577, L 1887, F 127, S 8, H V 27770, I/A 16 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-46
Empresa: ANISLA PARTNERS SL
Administrador Unico
- Alsina Cerda Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45580 , F 187, S 8, H B 492557, I/A 1 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-08
Empresa: ESTACION DE AUTOBUSES DE CUENCA SA
Apoderado Mancomunado
- Alsina Cerda Javier
- Gutierrez Martin Miguel Angel
- Matias Martinez Amado
- Rodriguez Mateo Jesus
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 433 , F 117, S 8, H CU 1392, I/A 12 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-16
Empresa: ESTACION DE AUTOBUSES DE CUENCA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alsina Cerda Javier
- Gutierrez Martin Miguel Angel
- Martin-retortillo Leguina Pablo
- Rodriguez Mateo Jesus
Consejero
- Alsina Cerda Javier
- Gutierrez Martin Miguel Angel
- Martin-retortillo Leguina Pablo
- Rodriguez Mateo Jesus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 433 , F 114, S 8, H CU 1392, I/A 10 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-16
VER MAS ACTOS
Información de ALSINA CERDA JAVIER
Mostramos los datos de ALSINA CERDA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALSINA CERDA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos