ALEPH EDUCATION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 144
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALEPH EDUCATION SL
CIF B98258650
Capital Social 1.0368982E7 Euros
Fecha de Constitución 31/05/2010
Nombres Anteriores
- INVERSIONES DANVERS SL
- ESTABLE & DURADERO SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Gonzalez Morcillo Serafin
VINCULACIONES DE ALEPH EDUCATION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALEPH EDUCATION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Claramunt Julian Leticia | Secretario No Consejero | 19/12/2018 | 14/04/2024 |
Gonzalez Morcillo Serafin | Presidente | 19/12/2018 | 14/04/2024 |
Gonzalez Morcillo Serafin | Consejero | 19/12/2018 | 14/04/2024 |
Gonzalez Morcillo Serafin | Apoderado | 19/12/2018 | 14/04/2024 |
Gonzalez Morcillo Serafin | Apoderado | 11/03/2021 | 14/04/2024 |
Gonzalez Varade Patricia | Vicesecretario No Consejero | 19/12/2018 | 14/04/2024 |
Piñan Gamazo Pedro | Consejero | 19/12/2018 | 14/04/2024 |
Sarasa Urtasun Jose Angel | Consejero | 19/12/2018 | 14/04/2024 |
Serrano Acitores Francisco Antonio | Consejero | 11/08/2023 | 14/04/2024 |
Serrano Montero David | Consejero | 11/08/2023 | 14/04/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALEPH EDUCATION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27903 , F 216, S 8, H M 502896, I/A 13 (14/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/8
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27903 , F 216, S 8, H M 502896, I/A 12 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27903 , F 216, S 8, H M 502896, I/A 12 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-28
Capital Anterior: | 10.138.560,00 | Euros |
Aumento de capital: | 230.422,00 | Euros |
Capital Actual: | 10.368.982,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,27 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27903 , F 215, S 8, H M 502896, I/A 11 (08/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-177-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 144 Esc.1 3ª (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27903 , F 215, S 8, H M 502896, I/A 10 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27903 , F 214, S 8, H M 502896, I/A 9 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-28
Capital Anterior: | 7.138.560,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.000.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 10.138.560,00 | Euros |
Porcentaje: | 42,03 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27903 , F 213, S 8, H M 502896, I/A 8 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-28
Capital Anterior: | 1.018.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.120.554,00 | Euros |
Capital Actual: | 7.138.560,00 | Euros |
Porcentaje: | 601,23 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27903 , F 112, S 8, H M 502896, I/A 7 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
Empresa: ESTABLE & DURADERO SL
- ALEPH EDUCATION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27903 , F 111, S 8, H M 502896, I/A 6 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-28
Empresa: ESTABLE & DURADERO SL
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27903 , F 109, S 8, H M 502896, I/A 5 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-28