ESSENTIA COSMETICS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Don Ramon de la Cruz, 50
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ESSENTIA COSMETICS SL
CIF B85566107
Actividad Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 05/11/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESSENTIA COSMETICS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESSENTIA COSMETICS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Gonzalez Jesus Maria | Administrador Unico | 05/07/2012 | 31/05/2018 |
Valencia Muñoz Maria Pilar | Liquidador | 31/05/2018 | 31/05/2018 |
Alonso Gonzalez Carlos | Administrador Unico | 28/11/2011 | 05/07/2012 |
Valencia Muñoz Maria Pilar | Administrador Unico | 27/10/2009 | 28/11/2011 |
De Apellaniz Sainz Trapaga Maria Dolores | Administrador Mancomunado | 27/10/2009 | |
De Apellaniz Sainz Trapaga Maria Dolores | Apoderado Solidario | 27/10/2009 | |
Valencia Muñoz Maria Del Pilar | Administrador Mancomunado | 27/10/2009 | |
Valencia Muñoz Maria Del Pilar | Apoderado Solidario | 27/10/2009 |
ACTOS BORME DE ESSENTIA COSMETICS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26202 , F 38, S 8, H M 472160, I/A 5 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26202 , F 38, S 8, H M 472160, I/A 5 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26202 , F 38, S 8, H M 472160, I/A 5 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26202 , F 38, S 8, H M 472160, I/A 5 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26202 , F 38, S 8, H M 472160, I/A 4 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26202 , F 38, S 8, H M 472160, I/A 4 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26202 , F 38, S 8, H M 472160, I/A 3 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26202 , F 38, S 8, H M 472160, I/A 3 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-193-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26202 , F 37, S 8, H M 472160, I/A 2 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-28