DE APELLANIZ SAINZ TRAPAGA MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de DE APELLANIZ SAINZ TRAPAGA MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE APELLANIZ SAINZ TRAPAGA MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAN YAR MEDITACION SL | Administrador Unico | 27/05/2015 |
VINCULACIONES DE DE APELLANIZ SAINZ TRAPAGA MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE APELLANIZ SAINZ TRAPAGA MARIA DOLORES
Empresa: FEJOR SL
Administrador Solidario
- Alonso De Miguel Jose Javier
- De Apellaniz Sainz Trapaga Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24607 , F 30, S 8, H M 33310, I/A 6 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Empresa: NAN YAR MEDITACION SL
Administrador Unico
- De Apellaniz Sainz Trapaga Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33509 , F 79, S 8, H M 603176, I/A 1 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-28
Empresa: ESSENTIA COSMETICS SL
Apoderado Solidario
- De Apellaniz Sainz Trapaga Maria Dolores
- Valencia Muñoz Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26202 , F 37, S 8, H M 472160, I/A 2 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-28
Empresa: ESSENTIA COSMETICS SL
Administrador Mancomunado
- De Apellaniz Sainz Trapaga Maria Dolores
- Valencia Muñoz Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26202 , F 37, S 8, H M 472160, I/A 2 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-28
Información de DE APELLANIZ SAINZ TRAPAGA MARIA DOLORES
Mostramos los datos de DE APELLANIZ SAINZ TRAPAGA MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE APELLANIZ SAINZ TRAPAGA MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos