ESPINOSA Y CAÑADAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Diputacion, 30
Código Postal 03710
Municipio Calp
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESPINOSA Y CAÑADAS SL
CIF B54475991
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 03/02/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Cañadas Osinski Iñigo
VINCULACIONES DE ESPINOSA Y CAÑADAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESPINOSA Y CAÑADAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cañadas Osinski Iñigo | Liquidador | 02/06/2014 | 02/06/2014 |
Cañadas Osinski Iñigo | Socio Unico | 15/10/2013 | 02/06/2014 |
Cañadas Osinski Iñigo | Administrador Unico | 15/10/2013 | 02/06/2014 |
Cañadas Osinski Iñigo | Administrador Mancomunado | 25/02/2010 | 15/10/2013 |
Espinosa Guardiola Victor Jose | Administrador Mancomunado | 25/02/2010 | 15/10/2013 |
ACTOS BORME DE ESPINOSA Y CAÑADAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435 , F 63, S 8, H A 120325, I/A 3 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435 , F 63, S 8, H A 120325, I/A 3 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435 , F 63, S 8, H A 120325, I/A 3 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435 , F 63, S 8, H A 120325, I/A 3 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-03
- AVDA DE LA DIPUTACION 30 BAJO (CALPE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435 , F 63, S 8, H A 120325, I/A 2 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435 , F 63, S 8, H A 120325, I/A 2 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435 , F 63, S 8, H A 120325, I/A 2 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435 , F 63, S 8, H A 120325, I/A 2 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435 , F 63, S 8, H A 120325, I/A 2 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-03