ESPINOSA GUARDIOLA VICTOR JOSE
Informe ejecutivo de ESPINOSA GUARDIOLA VICTOR JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESPINOSA GUARDIOLA VICTOR JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SASENAC 2000 SL | Socio Unico | 29/11/2018 | |
SASENAC 2000 SL | Administrador Unico | 29/11/2018 | |
SASENAC 2000 SL | Apoderado | 08/08/2018 | |
NOA PLAYA DE SAN JUAN SL | Socio Unico | 26/09/2016 | |
NOA PLAYA DE SAN JUAN SL | Administrador Unico | 26/09/2016 | |
TERRAGES CINCO SL | Apoderado Solidario | 25/07/2012 | |
PISICA VI SL | Socio Unico | 18/11/2011 | |
PISICA VI SL | Administrador Unico | 18/11/2011 | |
TERRAGES CINCO SL | Administrador Mancomunado | 10/05/2010 |
VINCULACIONES DE ESPINOSA GUARDIOLA VICTOR JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPINOSA GUARDIOLA VICTOR JOSE
Empresa: SASENAC 2000 SL
Administrador Unico
- Espinosa Guardiola Victor Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4130 , F 69, S 8, H A 160368, I/A 3 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-03
Empresa: SASENAC 2000 SL
Nuevo Socio Único
- Espinosa Guardiola Victor Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4130 , F 69, S 8, H A 160368, I/A 3 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-03
Empresa: SASENAC 2000 SL
Apoderado
- Espinosa Guardiola Victor Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4130 , F 69, S 8, H A 160368, I/A 2 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-03
Empresa: NOA PLAYA DE SAN JUAN SL
Administrador Unico
- Espinosa Guardiola Victor Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3977 , F 122, S 8, H A 151783, I/A 1 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-03
Empresa: NOA PLAYA DE SAN JUAN SL
Socio Único
- Espinosa Guardiola Victor Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3977 , F 122, S 8, H A 151783, I/A 1 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-03
Empresa: ESPINOSA Y CAÑADAS SL
Administrador Mancomunado
- Cañadas Osinski Iñigo
- Espinosa Guardiola Victor Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435 , F 63, S 8, H A 120325, I/A 2 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-03
Empresa: TERRAGES CINCO SL
Administrador Mancomunado
- Espinosa Guardiola Victor Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3010 , F 138, S 8, H A 96666, I/A 6 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-03
Empresa: TERRAGES CINCO SL
Apoderado Solidario
- Espinosa Guardiola Victor Jose
- Gilabert Monllor Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3010 , F 138, S 8, H A 96666, I/A 5 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-03
Empresa: PISICA VI SL
Administrador Unico
- Espinosa Guardiola Victor Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3499 , F 73, S 8, H A 123873, I/A 2 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-03
Empresa: PISICA VI SL
Socio Único
- Espinosa Guardiola Victor Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3499 , F 73, S 8, H A 123873, I/A 2 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-03
VER MAS ACTOS
Información de ESPINOSA GUARDIOLA VICTOR JOSE
Mostramos los datos de ESPINOSA GUARDIOLA VICTOR JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPINOSA GUARDIOLA VICTOR JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos