ESPAI D'AMBIT URBA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Colonia Torro, 1
Código Postal 08173
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESPAI D'AMBIT URBA SL
CIF B64317944
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ACTIVOS FINANCIEROS DEL NORTE SL
VINCULACIONES DE ESPAI D'AMBIT URBA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESPAI D'AMBIT URBA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTIVOS FINANCIEROS DEL NORTE SL | Administrador Unico | 22/12/2011 | 31/07/2015 |
Haeffner Gelis Alberto | Apoderado | 04/02/2009 | 31/07/2015 |
Vila Sagnier Fernando | REPR.143 RRM | 22/12/2011 | 31/07/2015 |
Soler Estrenjer Jordi | Administrador Solidario | 22/12/2011 | |
Palou Martinez Jaime | Administrador Solidario | 20/04/2011 |
ACTOS BORME DE ESPAI D'AMBIT URBA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41000 , F 102, S 8, H B 331997, I/A 9 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 966/2014, AUTO FIRME DE FECHA 09/04/2015, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41000 , F 102, S 8, H B 331997, I/A 9 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-08
- CL COLONIA TORRO,1-3 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41000 , F 102, S 8, H B 331997, I/A 8 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-08
- LA PROMOCION Y CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41000 , F 101, S 8, H B 331997, I/A 7 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-08
- CL TRAFALGAR Num.6 P.PR PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41000 , F 101, S 8, H B 331997, I/A 7 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.19.-RETRIBUCION CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41000 , F 101, S 8, H B 331997, I/A 7 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41000 , F 101, S 8, H B 331997, I/A 7 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41000 , F 101, S 8, H B 331997, I/A 7 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41000 , F 101, S 8, H B 331997, I/A 6 (20/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-08