VILA SAGNIER FERNANDO
Informe ejecutivo de VILA SAGNIER FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VILA SAGNIER FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VICXA DESARROLLO 2000 SL | Administrador Unico | 12/08/2016 | |
ACTIVOS FINANCIEROS DEL NORTE SL | Administrador Unico | 13/01/2012 |
VINCULACIONES DE VILA SAGNIER FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILA SAGNIER FERNANDO
Empresa: BETROVICA SL
Administrador Mancomunado
- Troyano Tiburcio Fernando
- Vila Sagnier Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43522 , F 86, S 8, H B 431346, I/A 6 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-08
Empresa: VICXA DESARROLLO 2000 SL
Administrador Unico
- Vila Sagnier Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45514 , F 15, S 8, H B 490256, I/A 1 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-08
Empresa: TRAFALGARSEIS SL
Consejero
- Assens Vila Joaquin
- Assens Vila Santiago
- Vila Baste Ignacio
- Vila Sagnier Fernando
- Vila Santaeularia Joaquin
- Vila Torras Joaquin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42923 , F 6, S 8, H B 91493, I/A 81 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-08
Empresa: TRAFALGARSEIS SL
Consejero
- Vila Sagnier Fernando
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42923 , F 6, S 8, H B 91493, I/A 79 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-08
Empresa: BETROVICA SL
Administrador Mancomunado
- Troyano Tiburcio Fernando
- Vila Sagnier Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43522 , F 81, S 8, H B 431346, I/A 1 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
Empresa: ACTIVOS FINANCIEROS DEL NORTE SL
Administrador Unico
- Vila Sagnier Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42513 , F 59, S 8, H B 408168, I/A 2 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
Empresa: ESPAI D'AMBIT URBA SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Vila Sagnier Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41000 , F 101, S 8, H B 331997, I/A 7 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-08
Empresa: GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42729 , F 4, S 8, H B 85779, I/A 413 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-08
Empresa: GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK SA
Apoderado
- Vila Sagnier Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40785 , F 196, S 8, H B 85779, I/A 376 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-49-08
Información de VILA SAGNIER FERNANDO
Mostramos los datos de VILA SAGNIER FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILA SAGNIER FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos