ESCUELA INTERNACIONAL ADAMAR SL - EXTINGUIDA
Provincia Granada
Razón Social ESCUELA INTERNACIONAL ADAMAR SL
CIF B18802447
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESCUELA INTERNACIONAL ADAMAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESCUELA INTERNACIONAL ADAMAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ramirez Romero Juan | Liquidador | 11/03/2021 | 11/03/2021 |
Ramirez Romero Juan | Administrador Unico | 03/10/2014 | 11/03/2021 |
Garde Nicolas Maria Rosa | Administrador Solidario | 19/11/2009 | 03/10/2014 |
Ramirez Romero Pablo | Administrador Unico | 03/10/2014 | 03/10/2014 |
Romero Garcia Ana Maria | Administrador Solidario | 19/11/2009 | 03/10/2014 |
Romero Garcia Ana Maria | Administrador Unico | 19/11/2009 |
ACTOS BORME DE ESCUELA INTERNACIONAL ADAMAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1240 , F 46, S 8, H GR 31310, I/A 5 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-18
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1240 , F 46, S 8, H GR 31310, I/A 5 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1240 , F 46, S 8, H GR 31310, I/A 5 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1240 , F 46, S 8, H GR 31310, I/A 5 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1240 , F 46, S 8, H GR 31310, I/A 3 4 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1240 , F 46, S 8, H GR 31310, I/A 3 4 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-18
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1240 , F 46, S 8, H GR 31310, I/A 3 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1240 , F 46, S 8, H GR 31310, I/A 3 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1240 , F 46, S 8, H GR 31310, I/A 3 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-18
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-9-18