ROMERO GARCIA ANA MARIA
Informe ejecutivo de ROMERO GARCIA ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ROMERO GARCIA ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABORATORIO Y CONSULTORIA CARRING SL | Administrador Unico | 15/03/2021 |
VINCULACIONES DE ROMERO GARCIA ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO GARCIA ANA MARIA
Empresa: LABORATORIO Y CONSULTORIA CARRING SL
Administrador Unico
- Romero Garcia Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 601 , F 205, S 8, H CU 5367, I/A 11 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-16
Empresa: LABORATORIO Y CONSULTORIA CARRING SL
Consejero Delegado
- Perez Saiz Angel
- Romero Garcia Ana Maria
Consejero
- Perez Lopez Angel
- Perez Saiz Angel
- Romero Garcia Ana Maria
Presidente
Secretario
- Romero Garcia Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 601 , F 205, S 8, H CU 5367, I/A 11 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-16
Empresa: ESCUELA INTERNACIONAL ADAMAR SL
Administrador Solidario
- Garde Nicolas Maria Rosa
- Romero Garcia Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1240 , F 46, S 8, H GR 31310, I/A 3 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-18
Empresa: INSTITUTO TECNOLOGICO Y FORMACION SL
Administrador Solidario
- Garde Nicolas Maria Rosa
- Romero Garcia Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 884 , F 135, S 8, H GR 15972, I/A 7 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-18
Empresa: I MAS D GRANADA SL
Administrador Unico
- Romero Garcia Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 770 , F 200, S 8, H GR 11781, I/A 7 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-18
Empresa: ENADASUR SL
Administrador Unico
- Romero Garcia Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 224, S 8, H GR 8961, I/A 7 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-18
Empresa: LABORATORIO Y CONSULTORIA CARRING SL
Consejero Delegado
- Romero Garcia Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 128, S 8, H CU 5367, I/A 8 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-16
Empresa: CLUB BALONCESTO GRANADA SA DEPORTIVA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1091 , F 122, S 8, H GR 10451, I/A 21 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-18
Empresa: LABORATORIO Y CONSULTORIA CARRING SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez Diaz Jesus
- Perez Lopez Angel
- Perez Saiz Angel
- Romero Garcia Ana Maria
Presidente
Secretario
- Romero Garcia Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 127, S 8, H CU 5367, I/A 7 (25/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-233-16
Empresa: ESCUELA INTERNACIONAL ADAMAR SL
Administrador Solidario
- Garde Nicolas Maria Rosa
- Romero Garcia Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1240 , F 45, S 8, H GR 31310, I/A 2 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-228-18
VER MAS ACTOS
Información de ROMERO GARCIA ANA MARIA
Mostramos los datos de ROMERO GARCIA ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO GARCIA ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos