ESCUELA DE GOLF DE CASTELLON FGCV SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Batxiller, 15
Código Postal 46010
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESCUELA DE GOLF DE CASTELLON FGCV SL
CIF B98553043
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Educación deportiva y recreativa
Fecha de Constitución 02/07/2013
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Federacion De Golf De La Comunidad Valenciana
VINCULACIONES DE ESCUELA DE GOLF DE CASTELLON FGCV SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESCUELA DE GOLF DE CASTELLON FGCV SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agullo De La Prida Antonio Hipolito | Consejero | 10/02/2015 | 16/01/2017 |
Federacion De Golf De La Comunidad Valenciana | Socio Unico | 18/07/2013 | 16/01/2017 |
Gimenez Perez Guillermo | Vicesecret. | 10/02/2015 | 16/01/2017 |
Gimenez Perez Guillermo | Consejero | 18/07/2013 | 16/01/2017 |
Gonzaga Mendez Jareño Luis | Secretario | 10/02/2015 | 16/01/2017 |
Gonzaga Mendez Jareño Luis | Consejero | 18/07/2013 | 16/01/2017 |
Pintor Puerta Juan | Vicepresidente | 10/02/2015 | 16/01/2017 |
Pintor Puerta Juan | Consejero | 10/02/2015 | 16/01/2017 |
Torrubia Arenas Andres Miguel | Presidente | 10/02/2015 | 16/01/2017 |
Torrubia Arenas Andres Miguel | Liquidador Unico | 16/01/2017 | 16/01/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ESCUELA DE GOLF DE CASTELLON FGCV SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9659, L 6941, F 157, S 8, H V 154950, I/A 4 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9659, L 6941, F 157, S 8, H V 154950, I/A 4 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9659, L 6941, F 157, S 8, H V 154950, I/A 4 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9659, L 6941, F 157, S 8, H V 154950, I/A 4 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-46
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9659, L 6941, F 157, S 8, H V 154950, I/A 4 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-46
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9659, L 6941, F 156, S 8, H V 154950, I/A 3 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-46
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9659, L 6941, F 156, S 8, H V 154950, I/A 3 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9659, L 6941, F 156, S 8, H V 154950, I/A 2 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9659, L 6941, F 154, S 8, H V 154950, I/A 1 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9659, L 6941, F 154, S 8, H V 154950, I/A 1 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-46