MARTIN ROBBA EDUARDO LUIS
Informe ejecutivo de MARTIN ROBBA EDUARDO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTIN ROBBA EDUARDO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESCUELA DE GOLF DE CASTELLON FGCV SL | Consejero | 18/07/2013 | 10/02/2015 |
ESCUELA DE GOLF DE CASTELLON FGCV SL | Vicesecret. | 18/07/2013 | 10/02/2015 |
ESCUELA DE GOLF DE ELCHE FGCV SL | Consejero | 17/12/2012 | 26/01/2015 |
ESCUELA DE GOLF DE ELCHE FGCV SL | Vicesecret. | 17/12/2012 | 26/01/2015 |
VINCULACIONES DE MARTIN ROBBA EDUARDO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN ROBBA EDUARDO LUIS
Empresa: ESCUELA DE GOLF DE CASTELLON FGCV SL
Consejero
- Ballester Pomata Miguel Angel
- Martin Robba Eduardo Luis
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Martin Robba Eduardo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9659, L 6941, F 156, S 8, H V 154950, I/A 3 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-46
Empresa: ESCUELA DE GOLF DE ELCHE FGCV SL
Consejero
- Ballester Pomata Miguel Angel
- Martin Robba Eduardo Luis
Vicesecret.
- Martin Robba Eduardo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9559, L 6841, F 28, S 8, H V 151541, I/A 3 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-46
Empresa: ESCUELA DE GOLF DE CASTELLON FGCV SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Martin Robba Eduardo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9659, L 6941, F 156, S 8, H V 154950, I/A 2 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-46
Empresa: ESCUELA DE GOLF DE CASTELLON FGCV SL
Consejero
- Ballester Pomata Miguel Angel
- Gimenez Perez Guillermo
- Gonzaga Mendez Jareño Luis
- Martin Robba Eduardo Luis
- Torrubia Arenas Andres Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9659, L 6941, F 154, S 8, H V 154950, I/A 1 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-46
Empresa: ESCUELA DE GOLF DE ELCHE FGCV SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Martin Robba Eduardo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9559, L 6841, F 28, S 8, H V 151541, I/A 2 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-46
Empresa: ESCUELA DE GOLF DE ELCHE FGCV SL
Consejero
- Ballester Pomata Miguel Angel
- Gimenez Perez Guillermo
- Gonzaga Mendez Jareño Luis
- Martin Robba Eduardo Luis
- Torrubia Arenas Andres Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9559, L 6841, F 26, S 8, H V 151541, I/A 1 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-46
Información de MARTIN ROBBA EDUARDO LUIS
Mostramos los datos de MARTIN ROBBA EDUARDO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN ROBBA EDUARDO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos