ESCOLA DE FORMACIO SINDICAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda Sant Pere, 19
Código Postal 08010
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ESCOLA DE FORMACIO SINDICAL SL
CIF B62505755
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ESCOLA DE FORMACIO SINDICAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESCOLA DE FORMACIO SINDICAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Gonzalez Jose | Liquidador | 05/01/2015 | 02/12/2015 |
Blanco Font Jose Luis | Secretario | 24/07/2010 | 05/01/2015 |
Blanco Font Jose Luis | Consejero | 24/07/2010 | 05/01/2015 |
Faciaben Lacorte Cristina | Consejero | 24/07/2010 | 05/01/2015 |
Gonzalez Lopez Xesus B | Consejero | 24/07/2010 | 05/01/2015 |
Milan Hernandez Maria Montserrat | Consejero | 24/07/2010 | 05/01/2015 |
Romero Velarde Josep Maria | Presidente | 24/07/2010 | 05/01/2015 |
Romero Velarde Josep Maria | Consejero | 24/07/2010 | 05/01/2015 |
Romero Velarde Josep Maria | Consejero Delegado | 24/07/2010 | 05/01/2015 |
Gonzalez Lopez Xesus Benigno | Consejero | 24/07/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ESCOLA DE FORMACIO SINDICAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33352 , F 94, S 8, H B 230665, I/A 4 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33352 , F 94, S 8, H B 230665, I/A 4 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33352 , F 93, S 8, H B 230665, I/A 3 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33352 , F 93, S 8, H B 230665, I/A 3 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33352 , F 93, S 8, H B 230665, I/A 3 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33352 , F 93, S 8, H B 230665, I/A 2 (24/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-148-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33352 , F 93, S 8, H B 230665, I/A 2 (24/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-148-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08